EP2871185 - COMPOSÉ HÉTÉROCYCLIQUE CONTENANT DE L'AZOTE ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ORGANIQUE COMPRENANT CE COMPOSÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.07.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.06.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.03.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2015/20] | Inventeur(s) | 01 /
PARK, Tae Yoon LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | 02 /
KIM, Dongheon LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | 03 /
CHUN, Minseung LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | 04 /
KIM, Hyoung Seok LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | 05 /
AHN, Jiyeon LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | [2015/20] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14788228.6 | 22.04.2014 | [2019/34] | WO2014KR03492 | Numéro de priorité, date | KR20130044498 | 22.04.2013 Format original publié: KR 20130044498 | [2015/20] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014175627 | Date: | 30.10.2014 | Langue: | KO | [2014/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2871185 | Date: | 13.05.2015 | Langue: | EN | [2015/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2871185 | Date: | 21.08.2019 | Langue: | EN | [2019/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 30.10.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.03.2016 | Classification | IPC: | H01L51/54, C07D471/10, // H01L51/30, H01L51/42 | [2019/15] | CPC: |
C07D471/10 (EP,CN,US);
C07D471/04 (KR);
C09K11/06 (EP,CN,KR,US);
H10K50/00 (KR);
H10K85/6572 (EP,CN,US);
C09K2211/1011 (EP,US);
C09K2211/1029 (EP,CN,US);
H10K10/46 (EP,CN,US);
H10K10/462 (US);
H10K2102/00 (US);
H10K2102/103 (US);
H10K30/00 (US);
H10K30/50 (EP,CN);
H10K50/11 (EP,US);
H10K50/15 (EP,CN,US);
H10K50/16 (EP,US);
H10K50/17 (EP,CN,US);
H10K50/171 (US);
H10K50/805 (US);
H10K71/00 (US);
H10K85/615 (EP,US);
|
Précédent IPC [2016/16] | C07D471/10, H01L51/54 | ||
Précédent IPC [2015/20] | C07D471/04, C09K11/06, H01L51/50 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/20] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STICKSTOFFHALTIGE HETEROCYCLISCHE VERBINDUNG UND ORGANISCHES ELEKTRONISCHES ELEMENT DAMIT | [2015/20] | Anglais: | NITROGEN-CONTAINING HETEROCYCLIC COMPOUND AND ORGANIC ELECTRONIC DEVICE COMPRISING SAME | [2015/20] | Français: | COMPOSÉ HÉTÉROCYCLIQUE CONTENANT DE L'AZOTE ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ORGANIQUE COMPRENANT CE COMPOSÉ | [2015/20] | Entrée dans la phase régionale | 05.02.2015 | Traduction produite | 05.02.2015 | Taxe nationale de base payée | 05.02.2015 | Taxe de recherche payée | 05.02.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.02.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.02.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.02.2015 | Requête en examen déposée [2015/20] | 25.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.06.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 14.06.2019 | Taxe de délivrance payée | 14.06.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.07.2019 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 09.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.04.2014 | AL | 21.08.2019 | AT | 21.08.2019 | CY | 21.08.2019 | CZ | 21.08.2019 | DK | 21.08.2019 | EE | 21.08.2019 | ES | 21.08.2019 | FI | 21.08.2019 | HR | 21.08.2019 | IT | 21.08.2019 | LT | 21.08.2019 | LV | 21.08.2019 | MC | 21.08.2019 | MK | 21.08.2019 | MT | 21.08.2019 | NL | 21.08.2019 | PL | 21.08.2019 | RO | 21.08.2019 | RS | 21.08.2019 | SE | 21.08.2019 | SI | 21.08.2019 | SK | 21.08.2019 | SM | 21.08.2019 | TR | 21.08.2019 | BG | 21.11.2019 | NO | 21.11.2019 | GR | 22.11.2019 | IS | 21.12.2019 | PT | 23.12.2019 | IE | 22.04.2020 | LU | 22.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 22.04.2014 | |
AL | 21.08.2019 | ||
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
MT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 22.04.2020 | ||
LU | 22.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 22.04.2020 | ||
LU | 22.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
LU | 22.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
LU | 22.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
IT | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/11] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 21.08.2019 | |
NO | 21.11.2019 | Citations: | Recherche | [A]WO2006080640 (LG CHEMICAL LTD [KR], et al); | Recherche internationale | [A]KR20070063354 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]KR20110053114 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]KR20120015883 (LG CHEMICAL LTD [KR]) | par le demandeur | WO03012890 | KR20060051606 |