EP2988755 - COMPOSITIONS D'ACIDE HYALURONIQUE RÉTICULÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.05.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2019 | Demande réputée retirée | publié le 19.06.2019 [2019/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Voronin, Andrey Alexeevich ul. Vasiliya Botyleva, 13 App. 4 Moscow 121500 / RU | [2017/51] |
Précédent [2017/44] | Pour tous les Etats désignés Aluron Pharma Technologies Inc. 204 Saint-Sacrement Str. Suite 300 Montreal, QC H2Y 1W8 / CA | ||
Précédent [2016/09] | Pour tous les Etats désignés Aluron Biopharma Inc. 204 Saint-Sacrement Str. Suite 300 Montreal, Québec H2Y 1W8 / CA | Inventeur(s) | 01 /
KHABAROV, Vladimir 38/16 Komsomol'sky Ave. Apt. 84 Moscow 119146 / RU | 02 /
SELYANIN, Mikhail 6 Ostrovityanova Str. Apt. 146 Moscow 117513 / RU | 03 /
POLYAK, Felix 460 Saint-Jean Street Apt. 402 Montreal, Québec H2Y 2S1 / CA | [2016/09] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2016/09] | Lahrtz, Fritz Isenbruck Bösl Hörschler LLP Patentanwälte Prinzregentenstraße 68 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14788611.3 | 25.04.2014 | [2016/09] | WO2014CA00378 | Numéro de priorité, date | US201361815983P | 25.04.2013 Format original publié: US 201361815983 P | US201361826890P | 23.05.2013 Format original publié: US 201361826890 P | [2016/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014172784 | Date: | 30.10.2014 | Langue: | EN | [2014/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2988755 | Date: | 02.03.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.10.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 30.10.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.2016 | Classification | IPC: | A61K31/728, A61K31/19, A61K31/198, A61K31/375, A61K31/519, A61K38/06, A61K8/365, A61K8/41, A61K8/64, A61K8/67, A61K8/73, A61L27/20, A61L27/52, A61P17/00, A61P19/02, A61Q19/08, C08B37/08, C08J3/24 | [2016/09] | CPC: |
A61L27/20 (EP,US);
A61K47/36 (US);
A61K31/194 (EP,US);
A61K31/198 (EP,US);
A61K31/205 (EP,US);
A61K31/375 (EP,US);
A61K31/519 (EP,US);
A61K31/728 (EP,US);
A61K38/06 (EP,US);
A61K8/362 (US);
A61K8/41 (US);
A61K8/673 (US);
A61K8/676 (US);
A61K8/735 (EP,US);
A61L27/54 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61Q19/08 (EP,US);
C08B37/0072 (EP,US);
C08L5/08 (US);
A61K2800/40 (US);
| C-Set: |
A61K31/198, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/205, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/375, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/519, A61K2300/00 (EP,US); | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/09] | Titre | Allemand: | VERNETZTE HYALURONSÄUREZUSAMMENSETZUNGEN | [2016/09] | Anglais: | CROSSLINKED HYALURONIC ACID COMPOSITIONS | [2016/09] | Français: | COMPOSITIONS D'ACIDE HYALURONIQUE RÉTICULÉES | [2016/09] | Entrée dans la phase régionale | 24.11.2015 | Taxe nationale de base payée | 24.11.2015 | Taxe de recherche payée | 24.11.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.11.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.11.2015 | Requête en examen déposée [2016/09] | 26.05.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.01.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/25] | 12.02.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO2007014784 (FIDIA FARMACEUTICI [IT], et al) [I] 1-14* page 9, lines 17-25 *; | [I]WO2012167079 (ALLERGAN INC [US], et al) [I] 1-14 * page 4, line 30 - page 21, line 27 * * page 22, line 11 - page 27, line 8 * * page 26, line 20; examples 2,4,14-17 *; | [A]EP2570118 (UNIV CHINA MEDICAL [TW]) [A] 1-14 * paragraphs [0021] , [0037] * | Recherche internationale | [X]RU2382050 (INST SINT POLIMERNYKH MATERIAL [RU], et al); | [X]RU2382052 (INST SINT POLIMERNYKH MATERIAL [RU], et al); | [X]RU2386641 (INST SINT POLIMERNYKH MATERIALOV ISPM IM N S ENIKOLOPOVA RAN [RU], et al); | [X]RU2386640 (INST SINT POLIMERNYKH MATERIALOV ISPM IM N S ENIKOLOPOVA RAN [RU], et al); | [X]WO2013040242 (ALLERGAN INC [US], et al); | [X] - "HYALREPAIR BIOREPARANTS", MARTINEX, (20120804), URL: www.martinex.ru/products/biorepair/hyalrepair02.html, XP055289874 |