EP2996180 - MATÉRIAU ACTIF D'ANODE POUR BATTERIE SECONDAIRE AU LITHIUM, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET BATTERIE SECONDAIRE AU LITHIUM LE COMPRENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/11] | MATIÈRE ACTIVE DE CATHODE POUR BATTERIE RECHARGEABLE AU LITHIUM, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET BATTERIE RECHARGEABLE AU LITHIUM COMPRENANT CELLE-CI | ||
[2018/43] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.10.2019 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.09.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2016/11] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Je-Young LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | 02 /
KIM, Hyun-Chul LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | 03 /
LEE, Yong-Ju LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | [2016/11] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2016/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14794196.7 | 07.05.2014 | [2016/11] | WO2014KR03995 | Numéro de priorité, date | KR20130051347 | 07.05.2013 Format original publié: KR 20130051347 | [2016/11] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014182036 | Date: | 13.11.2014 | Langue: | KO | [2014/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2996180 | Date: | 16.03.2016 | Langue: | EN | [2016/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2996180 | Date: | 12.12.2018 | Langue: | EN | [2018/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 13.11.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.05.2016 | Classification | IPC: | H01M4/13, H01M4/48, H01M4/38, H01M4/04, H01M4/36, H01M10/052, H01M4/62 | [2018/36] | CPC: |
H01M4/386 (EP,US);
H01M4/38 (KR);
H01M10/052 (EP,KR,US);
H01M4/04 (US);
H01M4/0428 (EP,US);
H01M4/13 (EP,US);
H01M4/134 (KR);
H01M4/1395 (US);
H01M4/366 (EP,US);
H01M4/44 (KR);
H01M4/483 (EP,US);
H01M4/583 (US);
|
Précédent IPC [2016/23] | H01M4/38, H01M4/134, H01M10/052, H01M4/587, H01M4/62, H01M4/04, H01M4/1395, H01M4/36, H01M4/02 | ||
Précédent IPC [2016/11] | H01M4/38, H01M4/134, H01M10/052 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANODENAKTIVES MATERIAL FÜR LITHIUMSEKUNDÄRE BATTERIE, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG UND LITHIUMSEKUNDÄRE BATTERIE MIT DIESEM MATERIAL | [2018/43] | Anglais: | ANODE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY, METHOD OF PREPARING THE SAME, AND LITHIUM SECONDARY BATTERY INCLUDING THE SAME | [2018/43] | Français: | MATÉRIAU ACTIF D'ANODE POUR BATTERIE SECONDAIRE AU LITHIUM, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET BATTERIE SECONDAIRE AU LITHIUM LE COMPRENANT | [2018/43] |
Précédent [2016/11] | KATHODENAKTIVMATERIAL FÜR EINE LITHIUMSEKUNDÄRBATTERIE, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON UND LITHIUMSEKUNDÄRBATTERIE DAMIT | ||
Précédent [2016/11] | CATHODE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY, METHOD FOR MANUFACTURING SAME, AND LITHIUM SECONDARY BATTERY INCLUDING SAME | ||
Précédent [2016/11] | MATIÈRE ACTIVE DE CATHODE POUR BATTERIE RECHARGEABLE AU LITHIUM, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET BATTERIE RECHARGEABLE AU LITHIUM COMPRENANT CELLE-CI | Entrée dans la phase régionale | 30.09.2015 | Traduction produite | 30.09.2015 | Taxe nationale de base payée | 30.09.2015 | Taxe de recherche payée | 30.09.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.09.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.09.2015 | Requête en examen déposée [2016/11] | 23.11.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.09.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 31.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.09.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.05.2014 | AL | 12.12.2018 | AT | 12.12.2018 | CY | 12.12.2018 | CZ | 12.12.2018 | DK | 12.12.2018 | EE | 12.12.2018 | ES | 12.12.2018 | FI | 12.12.2018 | HR | 12.12.2018 | IT | 12.12.2018 | LT | 12.12.2018 | LV | 12.12.2018 | MC | 12.12.2018 | MK | 12.12.2018 | MT | 12.12.2018 | NL | 12.12.2018 | RO | 12.12.2018 | RS | 12.12.2018 | SE | 12.12.2018 | SI | 12.12.2018 | SK | 12.12.2018 | SM | 12.12.2018 | TR | 12.12.2018 | BG | 12.03.2019 | NO | 12.03.2019 | GR | 13.03.2019 | IS | 12.04.2019 | PT | 12.04.2019 | IE | 07.05.2019 | LU | 07.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 07.05.2014 | |
AL | 12.12.2018 | ||
AT | 12.12.2018 | ||
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
MT | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
IE | 07.05.2019 | ||
LU | 07.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 07.05.2014 | |
AL | 12.12.2018 | ||
AT | 12.12.2018 | ||
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
IE | 07.05.2019 | ||
LU | 07.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
IE | 07.05.2019 | ||
LU | 07.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
IE | 07.05.2019 | ||
LU | 07.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
IE | 07.05.2019 | ||
LU | 07.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
LU | 07.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
LU | 07.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/46] | AL | 12.12.2018 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 12.12.2018 | |
NO | 12.03.2019 | Citations: | Recherche | [XI]JP2009259723 (SHINETSU CHEMICAL CO) [X] 1-10,15 * paragraphs [0019] , [0020] , [0021] , [0028] , [0039] , [0047] , [0053]; claims 1,5,8,9 * [I] 11-14; | [X]WO2012000854 (UMICORE NV [BE], et al) [X] 1 * claim 1 *; | [X] - Li-Feng Cui ET AL, "Inorganic Glue Enabling High Performance of Silicon Particles as Lithium Ion Battery Anode", Journal of The Electrochemical Society, doi:10.1149/1.3560030, (20110328), page A592, URL: http://jes.ecsdl.org/content/158/5/A592.full.pdf, (20160429), XP055104951 [X] 1,2,5 * Experimental, Results and Discussion;; figures 1-2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1.3560030 | [X] - HU L ET AL, "Si nanoparticle-decorated Si nanowire networks for Li-ion battery anodes", CHEMICAL COMMUNICATIONS - CHEMCOM; [6015D], ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, GB, vol. 47, no. 1, doi:10.1039/C0CC02078H, ISSN 1359-7345, (20100910), pages 367 - 369, (20100910), XP002631246 [X] 1 * page 367, column right, line 36 - line 39 * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C0CC02078H | [A] - HUANG S ET AL, "Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries", ACTA MATERIALIA, ELSEVIER, OXFORD, GB, (20130503), vol. 61, no. 12, doi:10.1016/J.ACTAMAT.2013.04.007, ISSN 1359-6454, pages 4354 - 4364, XP028559901 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2013.04.007 | [A] - YONG-SHENG HU ET AL, "Superior Storage Performance of a Si@SiOx/C Nanocomposite as Anode Material for Lithium-Ion Batteries", ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, (20080215), vol. 47, no. 9, doi:10.1002/anie.200704287, ISSN 1433-7851, pages 1645 - 1649, XP055043259 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/anie.200704287 | Recherche internationale | [A]KR20100138607 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [Y]KR20120089512 (IUCF HYU [KR]); | [A]KR20130004536 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]); | [A]KR20130016727 (KNU INDUSTRY COOPERATION FOUND [KR]); | [Y]WO2013061079 (NEXEON LTD [GB]) | par le demandeur | KR20127011002 |