EP3082745 - PRODUIT COSMÉTIQUE DE SOIN CAPILLAIRE CONTENANT UN AGENT PROPULSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.06.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.03.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2016/43] | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
KNAPPE, Thorsten Blankeneser Chaussee 65 22869 Schenefeld / DE | 02 /
HEINSOHN, Ulrike Max-Tau-Strasse 42 22529 Hamburg / DE | [2016/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14799134.3 | 12.11.2014 | [2016/43] | WO2014EP74303 | Numéro de priorité, date | DE201310226807 | 20.12.2013 Format original publié: DE102013226807 | [2016/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015090738 | Date: | 25.06.2015 | Langue: | DE | [2015/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3082745 | Date: | 26.10.2016 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 25.06.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3082745 | Date: | 31.07.2019 | Langue: | DE | [2019/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.06.2015 | Classification | IPC: | A61K8/39, A61Q5/06, A61K8/04 | [2016/43] | CPC: |
A61K8/046 (EP,US);
A61K8/39 (EP,US);
A61Q5/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PFLEGENDES TREIBMITTELHALTIGES HAARKOSMETIKUM | [2016/43] | Anglais: | BLOWING AGENT-CONTAINING HAIR CARE COSMETIC | [2016/43] | Français: | PRODUIT COSMÉTIQUE DE SOIN CAPILLAIRE CONTENANT UN AGENT PROPULSEUR | [2016/43] | Entrée dans la phase régionale | 19.04.2016 | Taxe nationale de base payée | 19.04.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.04.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.04.2016 | Requête en examen déposée [2016/43] | 17.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.2019 | Taxe de délivrance payée | 24.06.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.06.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.11.2014 | AL | 31.07.2019 | CY | 31.07.2019 | CZ | 31.07.2019 | DK | 31.07.2019 | EE | 31.07.2019 | ES | 31.07.2019 | FI | 31.07.2019 | HR | 31.07.2019 | IT | 31.07.2019 | LT | 31.07.2019 | LV | 31.07.2019 | MC | 31.07.2019 | MK | 31.07.2019 | MT | 31.07.2019 | NL | 31.07.2019 | PL | 31.07.2019 | RO | 31.07.2019 | RS | 31.07.2019 | SE | 31.07.2019 | SI | 31.07.2019 | SK | 31.07.2019 | SM | 31.07.2019 | TR | 31.07.2019 | IS | 30.10.2019 | BG | 31.10.2019 | NO | 31.10.2019 | GR | 01.11.2019 | AT | 12.11.2019 | IE | 12.11.2019 | LU | 12.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | PT | 02.12.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 12.11.2014 | |
AL | 31.07.2019 | ||
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
MT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 12.11.2014 | |
AL | 31.07.2019 | ||
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 31.07.2019 | |
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2021/11] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 31.07.2019 | |
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 31.07.2019 | |
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 31.07.2019 | |
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 31.07.2019 | |
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/11] | ES | 31.07.2019 | |
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 31.07.2019 | |
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 31.07.2019 | |
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 31.07.2019 | |
NO | 31.10.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2013083350 (HENKEL AG & CO KGAA [DE]) [Y] 1-13 * the whole document *; | [A]DE102008060147 (HENKEL AG & CO KGAA [DE]) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US2008305064 (BUI HY SI [US] ET AL) [A] 1-13 * the whole document * | [Y] - GAO TIMOTHY ET AL, "A NEW MULTIFUNCTIONAL, SHINE-ENHANCING EMOLLIENT: PPG-3 BENZYL ETHER MYRISTATE", JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTS, NEW YORK, NY, US, (20040101), vol. 55, no. SUPPL, ISSN 1525-7886, pages S143 - S150, XP009077503 [Y] 1-13 * the whole document * | Examen | WO2010130626 | WO2015081935 | WO2015081937 |