EP3004517 - SYSTÈME DE FORAGE SOUS VIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/15] | SYSTÈME ET PROCÉDÉS DE FORAGE SOUS VIDE | ||
[2018/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.12.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Allied Machine & Engineering Corp. 120 Deeds Drive Dover, OH 44622 / US | [2016/15] | Inventeur(s) | 01 /
BEST, Paul W. 336 Franklin Rd. Mercer, Pennsylvania 16137 / US | 02 /
POLILLI, Richard D. 236 N. Chestnut St. Gnadenhutten, Ohio 44629 / US | 03 /
CARLISLE, David J. 6797 Kinsey Valley Rd. SW New Philadelphia, Ohio 44663 / US | [2016/15] | Mandataire(s) | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [2018/28] |
Précédent [2016/15] | Makovski, Priscilla Mary Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14803737.7 | 27.05.2014 | [2016/15] | WO2014US39500 | Numéro de priorité, date | US201361828056P | 28.05.2013 Format original publié: US 201361828056 P | [2016/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014193785 | Date: | 04.12.2014 | Langue: | EN | [2014/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3004517 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3004517 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | [2018/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 04.12.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.01.2017 | Classification | IPC: | E21B10/42, E21B10/60, B23B51/06, B23Q11/00 | [2017/07] | CPC: |
B23B51/06 (EP,US);
B23B2251/50 (EP,US);
B23B2251/68 (EP,US);
B23B2260/072 (EP,US);
Y10T408/03 (EP,US);
Y10T408/04 (EP,US);
Y10T408/453 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/15] | E21B10/42, E21B10/60, B23B51/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VAKUUMBOHRSYSTEM | [2018/01] | Anglais: | VACUUM DRILLING SYSTEM | [2018/01] | Français: | SYSTÈME DE FORAGE SOUS VIDE | [2018/01] |
Précédent [2016/15] | VAKUUMBOHRSYSTEM UND -VERFAHREN | ||
Précédent [2016/15] | VACUUM DRILLING SYSTEM AND METHODS | ||
Précédent [2016/15] | SYSTÈME ET PROCÉDÉS DE FORAGE SOUS VIDE | Entrée dans la phase régionale | 17.11.2015 | Taxe nationale de base payée | 17.11.2015 | Taxe de recherche payée | 17.11.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.11.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.11.2015 | Requête en examen déposée [2016/15] | 14.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 17.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 17.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 12.04.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.05.2014 | AL | 11.07.2018 | AT | 11.07.2018 | CY | 11.07.2018 | CZ | 11.07.2018 | DK | 11.07.2018 | EE | 11.07.2018 | ES | 11.07.2018 | FI | 11.07.2018 | HR | 11.07.2018 | LT | 11.07.2018 | LV | 11.07.2018 | MC | 11.07.2018 | MK | 11.07.2018 | MT | 11.07.2018 | NL | 11.07.2018 | PL | 11.07.2018 | RO | 11.07.2018 | RS | 11.07.2018 | SE | 11.07.2018 | SI | 11.07.2018 | SK | 11.07.2018 | SM | 11.07.2018 | TR | 11.07.2018 | BG | 11.10.2018 | NO | 11.10.2018 | GR | 12.10.2018 | IS | 11.11.2018 | PT | 11.11.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 27.05.2014 | |
AL | 11.07.2018 | ||
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
MT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 27.05.2014 | |
AL | 11.07.2018 | ||
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 11.07.2018 | |
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 11.07.2018 | |
NL | 11.07.2018 | ||
Précédent [2019/04] | NL | 11.07.2018 | Citations: | Recherche | [A]EP0099344 (CERES UTENSILERIE RIUNITE [IT]) [A] 1-15 * page 1, line 16 - page 2, line 24; figures 1-5 *; | [IA]US4543019 (SHIKATA HIROSHI [JP]) [I] 1,2,4,6,9,13-15 * column 2, line 61 - column 3, line 51; figures 2,3 * [A] 3,5,7,8,10-12; | [XAI]EP0161713 (CONDENSAFE BV [NL]) [X] 1,13-15 * page 4, line 1 - page 10, line 19; figure 1 * [A] 2,3,5,7,8,10-12 [I] 4,6,9; | [A]EP0430536 (OMI KOGYO KK [JP]) [A] 1-15* page 5, lines 29-48; figures 2,4 *; | [XAI]WO9404303 (BRUN MARTIN [CH]) [X] 1,2,6,13,15 * pages 5-12; figures 2,4 * [A] 3,5,7,8,10-12 [I] 4,9,14; | [XAI]EP1715114 (WALCH AG [LI]) [X] 1,2,6,14,15 * paragraphs [0088] - [0092]; figures 18,19 * * paragraphs [0086] , [0087]; figures 13-17 * [A] 3,5,7,8,10-12 [I] 4,9,13; | [XI]US2007086867 (KESTERSON MATTHEW G [US], et al) [X] 1-7,10-15 * paragraphs [0013] , [0019] , [0020] , [0025] , [0026] , [0028]; figures 1A-2B * [I] 8,9; | [A]US2012285749 (BOHN KLAUS-PETER [LI], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0004] , [0005] , [0045] , [0049] , [0050]; figures 2,4-8,13-16 * | Recherche internationale | [A]US3694099 (NICHOLAS GEORGE C); | [A]WO9404303 (BRUN MARTIN [CH]); | [A]US2005100420 (MAST WENDELL E [US], et al); | [X]US2007086867 (KESTERSON MATTHEW G [US], et al) |