20.10.2023 |
Révocation du brevet |
publié le 22.11.2023 [2023/47] |
17.10.2023 |
Nouvelle entrée: envoi de la notification relative à la révocation du brevet |
|
06.10.2023 |
Nouvelle entrée: résultat (+date) de la procédure de recours |
|
07.09.2023 |
Annulation: date de la procédure orale |
|
10.02.2023 |
Changement: date de la procédure orale |
|
10.02.2023 |
Annulation: envoi du procès-verbal de la procédure orale |
|
01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
09.06.2022 |
Nouvelle entrée: date de réception du mémoire exposant les motifs d'un recours |
|
01.06.2022 |
Nouvelle entrée: date de réception du mémoire exposant les motifs d'un recours |
|
23.05.2022 |
Nouvelle entrée: date de réception du mémoire exposant les motifs d'un recours |
|
06.04.2022 |
Nouvelle entrée: Paiement de la taxe de recours après opposition |
|
04.04.2022 |
Nouvelle entrée: Paiement de la taxe de recours après opposition |
|
04.04.2022 |
Nouvelle entrée: numéro du recours |
|
04.04.2022 |
Nouvelle entrée: date de réception de l'acte de recours |
|
02.04.2022 |
Nouvelle entrée: numéro du recours |
|
02.04.2022 |
Nouvelle entrée: date de réception de l'acte de recours |
|
14.03.2022 |
Nouvelle entrée: Paiement de la taxe de recours après opposition |
|
14.03.2022 |
Changement: numéro du recours |
|
11.03.2022 |
Nouvelle entrée: numéro du recours |
|
11.03.2022 |
Nouvelle entrée: date de réception de l'acte de recours |
|
26.01.2022 |
Nouvelle entrée: envoi d'une décision intermédiaire |
|
26.01.2022 |
Nouvelle entrée: envoi du procès-verbal de la procédure orale |
|
23.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.08.2021 [2021/34] |
09.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.08.2021 [2021/32] |
02.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.08.2021 [2021/31] |
28.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.06.2021 [2021/26] |
25.12.2020 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
14.09.2020 |
Nouvelle entrée: réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
|
29.06.2020 |
Changement: notification d'une opposition et requête en observations + délai |
|
22.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.06.2020 [2020/26] |
15.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.06.2020 [2020/25] |
20.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.04.2020 [2020/17] |
02.03.2020 |
Nouvelle entrée: notification d'une opposition et requête en observations + délai |
|
28.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.04.2020 [2020/14] |
21.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.03.2020 [2020/13] |
21.02.2020 |
Opposition formée |
publié le 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.03.2020 [2020/12] |
07.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.03.2020 [2020/11] |
31.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.03.2020 [2020/10] |
22.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.12.2019 [2019/52] |
08.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.12.2019 [2019/50] |
25.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.11.2019 [2019/48] |
18.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.11.2019 [2019/47] |
19.04.2019 |
Changement - demande(s) divisionnaire(s) |
publié le 22.05.2019 [2019/21] |
19.04.2019 |
Changement - inventeur |
publié le 22.05.2019 [2019/21] |
12.04.2019 |
Délivrance (prévue) |
publié le 15.05.2019 [2019/20] |
10.04.2019 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
10.04.2019 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
09.04.2019 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
15.03.2019 |
Changement - demandeur |
publié le 17.04.2019 [2019/16] |
26.11.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
23.11.2018 |
Changement - demandeur |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
09.11.2018 |
Changement - titre allemand |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
09.11.2018 |
Changement - titre anglais |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
09.11.2018 |
Changement - titre français |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
30.05.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.06.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.06.2017 |
Modification par le demandeur |
|
04.11.2016 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 30.11.2016 [2016/48] |
28.10.2016 |
Changement - classification |
publié le 30.11.2016 [2016/48] |
28.10.2016 |
Changement - classification |
publié le 30.11.2016 [2016/48] |
05.08.2016 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 07.09.2016 [2016/36] |
01.06.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.03.2016 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 13.04.2016 [2016/15] |
11.03.2016 |
Requête en examen présentée |
publié le 13.04.2016 [2016/15] |
12.02.2016 |
Modification par le demandeur |
|
16.01.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
05.01.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.12.2015 |
Changement - mandataire |
|
09.12.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.12.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
05.12.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|