Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2016113997 | Dossier mondial
| 28.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201414894711 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11911439 | Dossier mondial
| 27.02.2024 | B2 | US2020179485 | | 11.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201514894711 | | 30.11.2015 | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US202016784911 | | 07.02.2020 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102402455B | Dossier mondial
| 25.05.2022 | B1 | KR20210094674 | | 29.07.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | KR20157036746 | | 30.05.2014 | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102282972B | Dossier mondial
| 28.07.2021 | B1 | KR20160024884 | | 07.03.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP6867158B | Dossier mondial
| 28.04.2021 | B2 | JP2016520611 | | 14.07.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | IL262302 | Dossier mondial
| 28.02.2021 | B | IL262302 | | 29.11.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | IL242833 | Dossier mondial
| 31.07.2019 | B | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3542813 | Dossier mondial
| 25.09.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP14804528 | | 30.05.2014 | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN112316116 | Dossier mondial
| 05.02.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | CN201480042721 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN105407971B | Dossier mondial
| 17.11.2020 | B | CN105407971 | | 16.03.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2018274937B | Dossier mondial
| 29.10.2020 | B2 | AU2018274937 | | 03.01.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | AU2018274937 | | 06.12.2018 | AU2014271423 | | 30.05.2014 | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2014271423B | Dossier mondial
| 20.12.2018 | B2 | AU2014271423 | | 24.12.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3003485 | Dossier mondial
| 15.05.2019 | B1 | EP3003485 | | 30.11.2016 | A4 | EP3003485 | | 13.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR112015029987 | | 07.12.2021 | A8 | BR112015029987 | | 25.07.2017 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2913890 | | 04.12.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | DK3003485T | | 19.08.2019 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ES2742306T | | 13.02.2020 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | HK1222362 | | 30.06.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MX367794 | | 06.09.2019 | B | MX2015016493 | | 18.08.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MX391963 | | 21.03.2025 | B | MX2019010594 | | 15.10.2019 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | NZ714912 | | 25.06.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | NZ753622 | | 29.01.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | NZ71491214 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PH12015502674 | | 21.02.2020 | B1 | PH12015502674 | | 07.03.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PH12019550096 | | 10.02.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | RU2669553 | | 12.10.2018 | C2 | RU2015153113 | | 05.07.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | SG11201509769Q | | 30.12.2015 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ZA201508983 | | 29.11.2017 | B | Numéro de priorité | | Date | WO2014NZ00102 | | 30.05.2014 | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2014193248 | Dossier mondial
| 04.12.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | JP7224242B | Dossier mondial
| 17.02.2023 | B2 | JP2019165746 | | 03.10.2019 | A | Numéro de priorité | | Date | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CL2015003507 | | 16.12.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | MY179497 | | 09.11.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | RU2018131733 | | 29.10.2021 | A3 | RU2018131733 | | 08.11.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | SG10201709509R | | 28.12.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | US201361829764 | | 31.05.2013 | Type | Demande divisionnaire | EP3542813 |