EP3003485 - COMPOSITION COMPRENANT DE LA BÊTA-CASÉINE A2 POUR SON UTILISATION DANS LA PRÉVENTION D'UNE INFLAMMATION DE L'INTESTIN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/15] | BÊTA-CASÉINE A2 ET PRÉVENTION D'UNE INFLAMMATION DE L'INTESTIN | ||
[2018/50] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 17.10.2023 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 20.10.2023 | Révocation du brevet | publié le 22.11.2023 [2023/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The A2 Milk Company Limited Level 10 51 Shortland Street Auckland 1010 / NZ | [2019/16] |
Précédent [2018/52] | Pour tous les Etats désignés The A2 Milk Company Limited C/- Simpson Grierson, Level 27 88 Shortland Street Auckland / NZ | ||
Précédent [2016/15] | Pour tous les Etats désignés The A2 Milk Company Limited Level 27 88 Shortland Street Auckland / NZ | Inventeur(s) | 01 /
CLARKE, Andrew John 14 Cleveland Road Parnell Auckland 1052 / NZ | 02 /
TRIVEDI, Malav Suchin 2401 Madison Street Hollywood, Florida 33020 / US | [2019/21] |
Précédent [2016/15] | 01 /
CLARKE, Andrew John 14 Cleveland Road Parnell Auckland 1052 / NZ | Mandataire(s) | EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | [N/P] |
Précédent [2019/20] | EIP EIP Europe LLP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | ||
Précédent [2016/15] | EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14804528.9 | 30.05.2014 | [2016/15] | WO2014NZ00102 | Numéro de priorité, date | US201361829764P | 31.05.2013 Format original publié: US 201361829764 P | [2016/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014193248 | Date: | 04.12.2014 | Langue: | EN | [2014/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3003485 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3003485 | Date: | 15.05.2019 | Langue: | EN | [2019/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 04.12.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.11.2016 | Classification | IPC: | A61K38/17, A61K35/20, A61P1/00 | [2016/48] | CPC: |
A61K38/1709 (EP,IL,KR,US);
A61K35/20 (EP,IL,KR,RU,US);
A23K20/147 (EP,IL,US);
A23L33/19 (KR);
A61K38/17 (IL,RU);
A61P1/00 (EP,IL,RU);
|
Précédent IPC [2016/15] | A61P1/00, A61K38/17, A61K35/20 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNG MIT BETA-CASEIN A2 ZUR PRÄVENTION VON ENTZÜNDUNGEN DES DARMS | [2018/50] | Anglais: | COMPOSITION COMPRISING BETA-CASEIN A2 FOR USE IN THE PREVENTION OF INFLAMMATION OF THE BOWEL | [2018/50] | Français: | COMPOSITION COMPRENANT DE LA BÊTA-CASÉINE A2 POUR SON UTILISATION DANS LA PRÉVENTION D'UNE INFLAMMATION DE L'INTESTIN | [2018/50] |
Précédent [2016/15] | BETA-CASEIN A2 UND PRÄVENTION VON ENTZÜNDUNGEN DES DARMS | ||
Précédent [2016/15] | BETA-CASEIN A2 AND PREVENTION OF INFLAMMATION OF THE BOWEL | ||
Précédent [2016/15] | BÊTA-CASÉINE A2 ET PRÉVENTION D'UNE INFLAMMATION DE L'INTESTIN | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2016 | Taxe de recherche payée | 04.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/15] | 01.06.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.11.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 05.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19169044.5 / EP3542813 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
13.02.2020
17.02.2020
ADMISSIBLE Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Krömer-Strasse 1 61352 Bad Homburg / DE Mandataire de l'opposant Fresenius Kabi Deutschland GmbH, et al, et al Patent Department Pharmaceuticals Division Borkenberg 14 61440 Oberursel / DE | 02
17.02.2020
19.02.2020
ADMISSIBLE Arla Foods amba Sønderhøj 14 8260 Viby J / DK Mandataire de l'opposant Guardian IP Consulting I/S Diplomvej, Building 381 2800 Kgs. Lyngby / DK | [2020/13] | 03.03.2020 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 11.09.2020 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 08.12.2021 | Date des procédures orales | 25.01.2022 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 25.01.2022 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 05.10.2023 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 15.10.2023 | Effet juridique de la révocation du brevet [2023/47] | Recours après opposition | 04.04.2022 | Recours reçu No. T0665/22 | 04.04.2022 | Taxe de recours payée | 07.06.2022 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 19.09.2023 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 05.10.2023 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 01.04.2022 | Recours reçu No. T0665/22 | 01.04.2022 | Taxe de recours payée | 01.06.2022 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 19.09.2023 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 05.10.2023 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 10.03.2022 | Recours reçu No. T0665/22 | 10.03.2022 | Taxe de recours payée | 23.05.2022 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 19.09.2023 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 05.10.2023 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.05.2014 | AL | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | LU | 30.05.2019 | BG | 15.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 30.05.2014 | |
AL | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 30.05.2014 | |
AL | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | LT | 15.05.2019 | |
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | LT | 15.05.2019 | Citations: | Recherche | [XYI]NZ306584 (CORRAN NORMAN STUART MCLACHLAN); | [XYI]NZ516712 (NEW ZEALAND MILK INST LTD); | [XYI]AU2004206984 (CORRAN MCLACHLAN); | Recherche internationale | [X]WO0100047 (NEW ZEALAND MILK INST LTD [NZ], et al); | [X]WO2004030690 (A2 CORP LTD [NZ], et al); | [A]WO2008041219 (KERRY GROUP SERVICES INT LTD [IE], et al); | Opposition | WO0219832 | WO2004030690 | WO9636239 | US2003221202 | US2006280802 |