EP3009536 - ÉLÉMENT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DISPOSITIF DE PLACAGE À HAUTE VITESSE ÉQUIPÉ DE CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.01.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2019 | Retrait de la demande | publié le 13.02.2019 [2019/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KYB Corporation World Trade Center Building 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome Minato-ku Tokyo 105-6111 / JP | [2016/16] | Inventeur(s) | 01 /
MOCHIZUKI, Yoshitaka c/o KAYABA INDUSTRY CO. LTD. World Trade Center Bldg. 4-1 Hamamatsu-cho 2-chome Minato-ku Tokyo 105-6111 / JP | 02 /
MIYAZAKI, Toshihisa c/o CHUO SEISAKUSHO LTD. 24-1 Uchihama-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi 467-8563 / JP | 03 /
TAKAMATSU, Akira c/o CHUO SEISAKUSHO LTD. 24-1 Uchihama-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi 467-8563 / JP | [2016/16] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2016/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14810276.7 | 06.06.2014 | [2016/16] | WO2014JP65050 | Numéro de priorité, date | JP20130125556 | 14.06.2013 Format original publié: JP 2013125556 | [2016/16] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014199908 | Date: | 18.12.2014 | Langue: | JA | [2014/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3009536 | Date: | 20.04.2016 | Langue: | EN | [2016/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 18.12.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.02.2017 | Classification | IPC: | C25D17/10, C25D21/00, C25D17/00, C25D7/00, C25D17/06 | [2017/12] | CPC: |
C25D17/007 (EP,US);
C25D17/005 (EP,US);
C25D17/06 (EP,US);
C25D17/10 (EP,US);
C25D17/12 (EP,US);
C25D21/10 (EP,US);
|
Précédent IPC [2016/16] | C25D17/10, C25D21/00, C25D17/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/16] | Titre | Allemand: | STROMVERSORGUNGSELEMENT UND HOCHGESCHWINDIGKEITSPLATTIERUNGSVORRICHTUNG DAMIT | [2016/16] | Anglais: | POWER-SUPPLY MEMBER, AND HIGH-SPEED PLATING DEVICE PROVIDED WITH SAME | [2016/16] | Français: | ÉLÉMENT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DISPOSITIF DE PLACAGE À HAUTE VITESSE ÉQUIPÉ DE CELUI-CI | [2016/16] | Entrée dans la phase régionale | 19.11.2015 | Traduction produite | 19.11.2015 | Taxe nationale de base payée | 19.11.2015 | Taxe de recherche payée | 19.11.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.11.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.11.2015 | Requête en examen déposée [2016/16] | 18.09.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.01.2019 | Demande retirée par le demandeur [2019/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3649477 (BART SIEGFRIED G) [X] 1-3 * column 6, lines 7-32; figure 7 * * column 3, line 45 - column 9, line 74; figures 1-11 *; | [A]US4543172 (SUZUKI TOSHIYUKI [JP], et al) [A] 1-3* the whole document *; | [X]US4948486 (HOSTEN DANIEL [BE]) [X] 1,2 * column 2, lines 48-59; figure 1 *; | [X]EP0848765 (ELECTROPLATING TECHNOLOGIES LT [US]) [X] 1,2 * paragraphs [0047] , [0048]; figure 19 * | Recherche internationale | [Y]JPS62164899 (TANAKA PRECIOUS METAL IND); | [Y]JPH0931686 (TOSHIBA CORP) | par le demandeur | JPS55138097 |