EP3063042 - SYSTÈME DE PROTECTION DYNAMIQUE CONTRE LES TONNEAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.09.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2018 | Demande réputée retirée | publié le 31.10.2018 [2018/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Desarrollo Tecnológico Agroindustrial Parque Cientifico Tecnológico Rabanales 21 Edificio Aldebarán - Modulo 2 14014 Córdoba / ES | [2016/36] | Inventeur(s) | 01 /
CHACON, Fernando C/ Tartesos nº8 1º A E-14011 Córdoba / ES | 02 /
BLANCO, Gregorio C/ Pasaje de la Estrella n6 b1 E-14001 Córdoba / ES | 03 /
GIL, Jesus C/ Escualtor Alberto Sanchez 24 E-14012 Córdoba / ES | 04 /
HERMOSIN, Mateo C/Gutiérrez de los Ríos nº9 E-14002 Córdoba / ES | 05 /
GAMARRA, Juan Luis C/ Tartesos Nº8 1º A E-14011 Córdoba / ES | 06 /
GARCIA, Jose Candido C/ Arona 67 E-41089 Dos Hermanas (Sevilla) / ES | [2016/36] | Mandataire(s) | Schlich, George William, et al Schlich 9 St. Catherine's Road Littlehampton, West Sussex BN17 5HS / GB | [N/P] |
Précédent [2016/36] | Schlich, George, et al Schlich 9 St Catherine's Road Littlehampton, West Sussex BN17 5HS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14814779.6 | 03.11.2014 | [2016/36] | WO2014EP73607 | Numéro de priorité, date | US201361899248P | 03.11.2013 Format original publié: US 201361899248 P | US201361916798P | 17.12.2013 Format original publié: US 201361916798 P | [2016/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015063309 | Date: | 07.05.2015 | Langue: | EN | [2015/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3063042 | Date: | 07.09.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.05.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.05.2015 | Classification | IPC: | B60R21/013 | [2016/36] | CPC: |
B60R21/013 (EP,US);
B60Q3/60 (US);
B60Q3/80 (US);
B60R21/0132 (US);
B60W40/08 (US);
B60W50/14 (US);
G01S19/14 (US);
G01S19/42 (US);
G01S19/52 (US);
G05D1/0011 (US);
G07C5/008 (US);
G07C5/085 (US);
G07C5/0866 (US);
B60R2021/01013 (US);
B60R2021/01304 (US);
B60R2021/01306 (US);
B60W2040/0809 (US);
B60W2050/143 (US);
B60W2050/146 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/36] | Titre | Allemand: | DYNAMISCHES ÜBERROLLSCHUTZSYSTEM | [2016/36] | Anglais: | DYNAMIC ROLLOVER PROTECTION SYSTEM | [2016/36] | Français: | SYSTÈME DE PROTECTION DYNAMIQUE CONTRE LES TONNEAUX | [2016/36] | Entrée dans la phase régionale | 03.06.2016 | Taxe nationale de base payée | 03.06.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.06.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/36] | 04.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.06.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/44] | 27.06.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2017 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US6397133 (VAN DER POL PAUL [US], et al) [X] 1-7,9-15,17-20,24-27,29 * column 7, line 20 - column 8, line 22 * * column 13, line 50 - column 14, line 17 * [I] 8,16,30,31; | [X]DE10242687 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-6,9* paragraph [0009] - paragraph [0024] *; | [XI]US2005102083 (XU LIWEN [US], et al) [X] 1-4,6,8,9,11,12,28,29,32-35 * paragraph [0024] - paragraph [0035] * [I] 30,31; | [X]US2006106538 (BROWNE ALAN L [US], et al) [X] 1-7,9 * paragraph [0029] - paragraph [0031] * * paragraph [0027] *; | [X]DE102012210714 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 1-6,9,10 * paragraph [0003] * * paragraph [0042] - paragraph [0051] * | par le demandeur | WO2011ES70646 |