EP3018354 - POMPE À VIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.08.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Edwards Japan Limited 1078-1 Yoshihashi Yachiyo-shi, Chiba 276-8523 / JP | [2016/19] | Inventeur(s) | 01 /
SAKAGUCHI Yoshiyuki c/o Edwards Japan Limited 1078-1 Yoshihashi Yachiyo-shi Chiba 276-8523 / JP | 02 /
MIWATA Tooru c/o Edwards Japan Limited 1078-1 Yoshihashi Yachiyo-shi Chiba 276-8523 / JP | 03 /
MITSUHASHI Keita c/o Edwards Japan Limited 1078-1 Yoshihashi Yachiyo-shi Chiba 276-8523 / JP | [2016/19] | Mandataire(s) | Norton, Ian Andrew, et al Edwards Limited Innovation Drive Burgess Hill, West Sussex RH15 9TW / GB | [N/P] |
Précédent [2020/42] | Norton, Ian Andrew, et al Edwards Limited Innovation Drive Burgess Hill West Sussex RH15 9TW / GB | ||
Précédent [2016/19] | Clark, Charles Robert, et al Edwards Limited Intellectual Property Manor Royal Crawley West Sussex RH10 9LW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14820662.6 | 06.06.2014 | [2016/19] | WO2014JP65156 | Numéro de priorité, date | JP20130141863 | 05.07.2013 Format original publié: JP 2013141863 | [2016/19] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015001911 | Date: | 08.01.2015 | Langue: | JA | [2015/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3018354 | Date: | 11.05.2016 | Langue: | EN | [2016/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3018354 | Date: | 14.10.2020 | Langue: | EN | [2020/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.01.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2017 | Classification | IPC: | F04D19/04, F04D29/32, F04D29/54 | [2017/11] | CPC: |
F04D19/044 (EP,US);
F04D19/04 (US);
F04D29/28 (US);
F04D29/32 (US);
F04D29/324 (EP,US);
F04D29/542 (US);
F04D29/544 (EP,US);
F04D17/168 (US);
F04D29/444 (US);
F05D2240/122 (EP,US);
F05D2240/304 (EP,US);
F05D2250/70 (EP,US);
F05D2260/607 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/19] | F04D19/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VAKUUMPUMPE | [2016/19] | Anglais: | VACUUM PUMP | [2016/19] | Français: | POMPE À VIDE | [2016/19] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.2015 | Traduction produite | 21.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 21.12.2015 | Taxe de recherche payée | 21.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/19] | 11.09.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.09.2020 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.09.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.06.2014 | AL | 14.10.2020 | AT | 14.10.2020 | CY | 14.10.2020 | CZ | 14.10.2020 | DK | 14.10.2020 | EE | 14.10.2020 | ES | 14.10.2020 | FI | 14.10.2020 | HR | 14.10.2020 | IT | 14.10.2020 | LT | 14.10.2020 | LV | 14.10.2020 | MC | 14.10.2020 | MK | 14.10.2020 | MT | 14.10.2020 | NL | 14.10.2020 | PL | 14.10.2020 | RO | 14.10.2020 | RS | 14.10.2020 | SE | 14.10.2020 | SI | 14.10.2020 | SK | 14.10.2020 | SM | 14.10.2020 | BG | 14.01.2021 | NO | 14.01.2021 | GR | 15.01.2021 | IS | 14.02.2021 | PT | 15.02.2021 | IE | 06.06.2021 | LU | 06.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 06.06.2014 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
MK | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 06.06.2014 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 06.06.2014 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 14.10.2020 | |
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 14.10.2020 | Citations: | Recherche | [X]JP2005105875 (BOC EDWARDS KK) [X] 1,5* figures 1, 3 *; | [X]WO2011070856 (EDWARDS JAPAN LTD [JP], et al) [X] 1,2,4 * figures 1, 7 *; | [X]CN202531443U (BEIJING BEIYI INNOVATION VACUUM TECHNOLOGY CO LTD) [X] 1-3 * figures 1,3c * | Recherche internationale | [X]JPH02107788U (NTN CORP.); | [A]JPH0542695U (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.); | [A]JPH0692799B (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.); | [A]JP3026217B (SEIKO INSTRUMENTS INC.); | [A]JP2002349464 (KASHIYAMA KOGYO KK) | par le demandeur | JPH0538389U | JP3961273B |