EP3022422 - MONTAGE D'UN TURBULATEUR À UNE CHAMBRE DE COMBUSTION D'UNE TURBINE À GAZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/21] | INTERFACE DE MONTAGE POUR ENSEMBLE D'AUBES DE TURBULENCE DESTINÉ À LA CHAMBRE DE COMBUSTION D'UN MOTEUR À TURBINE À GAZ | ||
[2019/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.08.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.09.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2016/43] |
Précédent [2016/21] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation One Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Inventeur(s) | 01 /
DRAKE, Christopher 81 Selden Hill Drive West Hartford, Connecticut 06107 / US | 02 /
MAX, Seth A. 101 Princeton Street Manchester, Connecticut 06042 / US | 03 /
HARRIS, Meggan 83 Dara Drive Colchester, Connecticut 06415 / US | [2016/21] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2019/42] |
Précédent [2016/21] | Gittins, Alex Michael Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14832788.5 | 15.05.2014 | [2016/21] | WO2014US38198 | Numéro de priorité, date | US201361846110P | 15.07.2013 Format original publié: US 201361846110 P | US201361878346P | 16.09.2013 Format original publié: US 201361878346 P | [2016/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2015017002 | Date: | 05.02.2015 | Langue: | EN | [2015/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3022422 | Date: | 25.05.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.02.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3022422 | Date: | 16.10.2019 | Langue: | EN | [2019/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 16.04.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.2016 | Classification | IPC: | F02C7/22, F23R3/28 | [2016/21] | CPC: |
F23R3/28 (EP,US);
B23P19/04 (US);
F02C7/22 (US);
F02C7/2365 (EP,US);
F23R3/10 (US);
F23R3/14 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNG EINER DRALLVORRICHTUNG AN EINER GASTURBINENBRENNKAMMER | [2019/20] | Anglais: | SWIRLER MOUNT INTERFACE FOR GAS TURBINE ENGINE COMBUSTOR | [2016/21] | Français: | MONTAGE D'UN TURBULATEUR À UNE CHAMBRE DE COMBUSTION D'UNE TURBINE À GAZ | [2019/20] |
Précédent [2016/21] | WIRBLERHALTERUNGSVERBINDUNG FÜR EINE GASTURBINENBRENNKAMMER | ||
Précédent [2016/21] | INTERFACE DE MONTAGE POUR ENSEMBLE D'AUBES DE TURBULENCE DESTINÉ À LA CHAMBRE DE COMBUSTION D'UN MOTEUR À TURBINE À GAZ | Entrée dans la phase régionale | 15.02.2016 | Taxe nationale de base payée | 15.02.2016 | Taxe de recherche payée | 15.02.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.02.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.02.2016 | Requête en examen déposée [2016/21] | 26.05.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.04.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.09.2019 | Taxe de délivrance payée | 06.09.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.09.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 17.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.05.2014 | AL | 16.10.2019 | AT | 16.10.2019 | CY | 16.10.2019 | CZ | 16.10.2019 | DK | 16.10.2019 | EE | 16.10.2019 | ES | 16.10.2019 | FI | 16.10.2019 | HR | 16.10.2019 | IT | 16.10.2019 | LT | 16.10.2019 | LV | 16.10.2019 | MC | 16.10.2019 | MK | 16.10.2019 | MT | 16.10.2019 | NL | 16.10.2019 | PL | 16.10.2019 | RO | 16.10.2019 | RS | 16.10.2019 | SE | 16.10.2019 | SI | 16.10.2019 | SK | 16.10.2019 | SM | 16.10.2019 | TR | 16.10.2019 | BG | 16.01.2020 | NO | 16.01.2020 | GR | 17.01.2020 | IS | 16.02.2020 | PT | 17.02.2020 | IE | 15.05.2020 | LU | 15.05.2020 | BE | 31.05.2020 | CH | 31.05.2020 | LI | 31.05.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 15.05.2014 | |
AL | 16.10.2019 | ||
AT | 16.10.2019 | ||
CY | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
MT | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SI | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
TR | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SI | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SI | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SI | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
MC | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SI | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SI | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SI | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
IT | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
SK | 16.10.2019 | ||
SM | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
DK | 16.10.2019 | ||
EE | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
IS | 16.02.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
CZ | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RO | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
ES | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 16.10.2019 | |
AT | 16.10.2019 | ||
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AT | 16.10.2019 | |
FI | 16.10.2019 | ||
HR | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
RS | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AT | 16.10.2019 | |
FI | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AT | 16.10.2019 | |
FI | 16.10.2019 | ||
LT | 16.10.2019 | ||
LV | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
PL | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
GR | 17.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 16.10.2019 | |
LT | 16.10.2019 | ||
NL | 16.10.2019 | ||
SE | 16.10.2019 | ||
BG | 16.01.2020 | ||
NO | 16.01.2020 | ||
PT | 17.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NL | 16.10.2019 | |
NO | 16.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | NL | 16.10.2019 | Citations: | Recherche | [A]US2012272660 (GARRETT CHRISTOPHER [US]) [A] 1,12 * paragraph [0012] - paragraph [0019]; figures 2,4 *; | [A]US2752753 (DOOLEY PHILIP G) [A] 1,12 * column 1, line 63 - column 2, line 46; figures 1-4 *; | [A]US3915387 (CARUEL JACQUES EMILE JULES, et al) [A] 1,12 * column 2, line 26 - line 60; figure 4 *; | [A]US2003061815 (YOUNG CRAIG DOUGLAS [US], et al) [A] 1,12 * paragraph [0021] - paragraph [0060]; figures 1-6 * | Recherche internationale | [Y]US6412272 (TITTERTON III GEORGE F [US], et al); | [Y]US3944104 (WATSON WILLIAM BRUCE, et al); | [A]US7062920 (MCMASTERS MARIE ANN [US], et al); | [A]US5816049 (JOSHI NARENDRA D [US]); | [A]US2011008124 (NIKLEWICZ JAN [GB], et al) | Examen | FR2193141 | US2003061815 | US5823702 | par le demandeur | US2012272660 | US2752753 | US3915387 |