EP3030194 - SYSTÈMES DE DÉLIVRANCE DE FILTRE VASCULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/24] | SYSTÈMES ET MÉTHODES DE DÉLIVRANCE DE FILTRE VASCULAIRE | ||
[2018/35] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.01.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.02.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.01.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merit Medical Systems, Inc. 1600 West Merit Parkway South Jordan, UT 84095 / US | [2016/24] | Inventeur(s) | 01 /
MCARTHUR, Gregory R. 8990 Shady Meadow Drive Sandy, UT 84093 / US | 02 /
MOWER, Wayne L. 252 Lewis Park Cove Bountiful, UT 84010 / US | 03 /
THACKER, Kendall 473 W. Creekview Centerville, UT 84014 / US | [2019/11] |
Précédent [2016/24] | 01 /
MCARTHUR, Gregory R. 8990 Shady Meadow Drive Sandy, Utah 84093 / US | ||
02 /
MOWER, Wayne L. 252 Lewis Park Cove Bountiful, Utah 84010 / US | |||
03 /
THACKER, Kendall 473 W. Creekview Centerville, UT 84014 / US | Mandataire(s) | Bennett, Nicholas Cleveland 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | [2016/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14835067.1 | 07.08.2014 | [2016/24] | WO2014US50176 | Numéro de priorité, date | US201361863993P | 09.08.2013 Format original publié: US 201361863993 P | [2016/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015021296 | Date: | 12.02.2015 | Langue: | EN | [2015/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3030194 | Date: | 15.06.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.02.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3030194 | Date: | 13.03.2019 | Langue: | EN | [2019/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.02.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.2016 | Classification | IPC: | A61F2/01, A61B17/22, A61M25/01, A61F2/95 | [2016/24] | CPC: |
A61F2/011 (EP,US);
A61F2/0108 (EP,US);
A61F2002/018 (EP,US);
A61F2230/005 (EP,US);
A61F2230/0076 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEME ZUR FREISETZUNG EINES GEFÄSSFILTERS | [2018/35] | Anglais: | VASCULAR FILTER DELIVERY SYSTEMS | [2018/35] | Français: | SYSTÈMES DE DÉLIVRANCE DE FILTRE VASCULAIRE | [2018/35] |
Précédent [2016/24] | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR FREISETZUNG EINES GEFÄSSFILTERS | ||
Précédent [2016/24] | VASCULAR FILTER DELIVERY SYSTEMS AND METHODS | ||
Précédent [2016/24] | SYSTÈMES ET MÉTHODES DE DÉLIVRANCE DE FILTRE VASCULAIRE | Entrée dans la phase régionale | 19.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 19.01.2016 | Taxe de recherche payée | 19.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/24] | 14.07.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.08.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.12.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 28.12.2018 | Taxe de délivrance payée | 28.12.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.01.2019 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 30.01.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 16.12.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.08.2014 | AL | 13.03.2019 | AT | 13.03.2019 | CY | 13.03.2019 | CZ | 13.03.2019 | DK | 13.03.2019 | EE | 13.03.2019 | ES | 13.03.2019 | FI | 13.03.2019 | HR | 13.03.2019 | IT | 13.03.2019 | LT | 13.03.2019 | LV | 13.03.2019 | MC | 13.03.2019 | MK | 13.03.2019 | MT | 13.03.2019 | NL | 13.03.2019 | PL | 13.03.2019 | RO | 13.03.2019 | RS | 13.03.2019 | SE | 13.03.2019 | SI | 13.03.2019 | SK | 13.03.2019 | SM | 13.03.2019 | TR | 13.03.2019 | BG | 13.06.2019 | NO | 13.06.2019 | GR | 14.06.2019 | IS | 13.07.2019 | PT | 13.07.2019 | IE | 07.08.2019 | LU | 07.08.2019 | BE | 31.08.2019 | CH | 31.08.2019 | FR | 31.08.2019 | LI | 31.08.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 07.08.2014 | |
AL | 13.03.2019 | ||
AT | 13.03.2019 | ||
CY | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
MT | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
IE | 07.08.2019 | ||
LU | 07.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 07.08.2014 | |
AL | 13.03.2019 | ||
AT | 13.03.2019 | ||
CY | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
IE | 07.08.2019 | ||
LU | 07.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CY | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
IE | 07.08.2019 | ||
LU | 07.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
IE | 07.08.2019 | ||
LU | 07.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
IE | 07.08.2019 | ||
LU | 07.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
LU | 07.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 13.03.2019 | |
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 13.03.2019 | |
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 13.03.2019 | |
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 13.03.2019 | |
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 13.03.2019 | |
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 13.03.2019 | |
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 13.03.2019 | |
HR | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
RS | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | Citations: | Recherche | [XI]EP0350043 (PALESTRANT AUBREY M) [X] 1-3,7,8 * column 13, line 37 - column 14, line 37; figures 4A, 4B, 4C, 4D,5A, 5B * [I] 4,9-13; | [A]US2006155320 (BRESSLER JAMES E [US], et al) [A] 1-13* the whole document *; | [A]WO2008042266 (COOK INC [US], et al) [A] 10-15 * the whole document *; | [A]WO2012088346 (BIO2 MEDICAL INC [US], et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [X]WO2013071054 (BIO2 MEDICAL INC [US]) [X] 1 * paragraphs [0048] , [0 57] , [0 62] , [0 63]; figures 1, 5A, 5B, 5C, 6A * | Recherche internationale | [X]US4832055 (PALESTRANT AUBREY M [US]); | [A]US6958074 (RUSSELL SCOTT [US]); | [A]US7794473 (TESSMER ALEXANDER W [US], et al); | [A]US2013035714 (SNOW JEREMY W [US]); | [A]US8430903 (CHANDUSZKO ANDRZEJ J [US], et al) | par le demandeur | EP0350043 |