EP2963767 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'AFFECTATION D'ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DE COMMUNICATION POUR UN SYSTÈME DE GESTION DE BATTERIES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.03.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2019/18] |
Précédent [2016/01] | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | Inventeur(s) | 01 /
KWON, Dong-Keun LG Chem Research Park 188 Munji-ro, Yuseong-gu Daejeon 305-380 / KR | 02 /
PARK, Jong-Min LG Chem Research Park 188 Munji-ro, Yuseong-gu Daejeon 305-380 / KR | [2016/01] | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2019/18] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2016/01] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 14842250.4 | 03.09.2014 | [2016/01] | WO2014KR08272 | Numéro de priorité, date | KR20130107960 | 09.09.2013 Format original publié: KR 20130107960 | [2016/01] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015034262 | Date: | 12.03.2015 | Langue: | KO | [2015/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2963767 | Date: | 06.01.2016 | Langue: | EN | [2016/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2963767 | Date: | 01.05.2019 | Langue: | EN | [2019/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.03.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.2016 | Classification | IPC: | H02J7/04, H01M10/44, G01R31/36 | [2016/01] | CPC: |
B60L58/18 (EP,US);
H02J7/04 (KR,US);
G01R31/36 (KR);
H01M10/425 (EP,US);
H01M10/4257 (US);
H01M10/44 (KR);
H02J7/0013 (US);
H01M2010/4278 (EP,US);
H02J7/0014 (EP,US);
H02J7/0048 (EP,US);
Y02E60/10 (EP);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T90/16 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ZUWEISUNG VON KOMMUNIKATIONSKENNUNGEN FÜR MULTI-BMS | [2016/01] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR ALLOCATING COMMUNICATION IDENTIFIER FOR MULTI-BMS | [2016/01] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'AFFECTATION D'ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DE COMMUNICATION POUR UN SYSTÈME DE GESTION DE BATTERIES | [2016/01] | Entrée dans la phase régionale | 30.09.2015 | Traduction produite | 30.09.2015 | Taxe nationale de base payée | 30.09.2015 | Taxe de recherche payée | 30.09.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.09.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.09.2015 | Requête en examen déposée [2016/01] | 12.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.03.2019 | Taxe de délivrance payée | 21.03.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.03.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.09.2014 | AL | 01.05.2019 | AT | 01.05.2019 | CY | 01.05.2019 | CZ | 01.05.2019 | DK | 01.05.2019 | EE | 01.05.2019 | ES | 01.05.2019 | FI | 01.05.2019 | HR | 01.05.2019 | IT | 01.05.2019 | LT | 01.05.2019 | LV | 01.05.2019 | MC | 01.05.2019 | MK | 01.05.2019 | MT | 01.05.2019 | NL | 01.05.2019 | PL | 01.05.2019 | RO | 01.05.2019 | RS | 01.05.2019 | SE | 01.05.2019 | SI | 01.05.2019 | SK | 01.05.2019 | SM | 01.05.2019 | TR | 01.05.2019 | BG | 01.08.2019 | NO | 01.08.2019 | GR | 02.08.2019 | IS | 01.09.2019 | PT | 01.09.2019 | IE | 03.09.2019 | LU | 03.09.2019 | BE | 30.09.2019 | CH | 30.09.2019 | LI | 30.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 03.09.2014 | |
AL | 01.05.2019 | ||
AT | 01.05.2019 | ||
CY | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
MT | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 03.09.2019 | ||
LU | 03.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 03.09.2014 | |
AL | 01.05.2019 | ||
AT | 01.05.2019 | ||
CY | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 03.09.2019 | ||
LU | 03.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CY | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 03.09.2019 | ||
LU | 03.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 03.09.2019 | ||
LU | 03.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 03.09.2019 | ||
LU | 03.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
LU | 03.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 01.05.2019 | |
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
NL | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 01.05.2019 | |
FI | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 01.05.2019 | |
FI | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | Citations: | Recherche | [X]EP2293375 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [X] 1-15 * paragraphs [0004] - [0006] - [0029] - [34; 59] - [0072] * * figures 3,6,7; claims 1,2,8,9 *; | [A]EP2495800 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1-15 * paragraphs [0024] - [0029] - [0059] - [0069] * * figures 6A,6B,7 *; | [A]US2012268069 (PARK JONG-MIN [KR], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0019] - [0025] - [0048] - [0053] ** figure 3; claims 1-8 * | Recherche internationale | [A]JP2002353985 (JAPAN STORAGE BATTERY CO LTD); | [A]US2011003182 (ZHU LI-YAN [US]); | [A]KR20110013747 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]); | [A]KR20130079931 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]KR20130095424 (LG CHEMICAL LTD [KR]) | par le demandeur | KR20130058373 |