EP3045606 - RACCORD DE BARRE DE RENFORCEMENT DU TYPE À FIXATION DE DOUILLE UTILISANT UN ÉLÉMENT D'EXTRÉMITÉ DE LIAISON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kim, Yong-Keun 3F. 5 Nonhyeonnam-ro Namdong-gu, Incheon 405-825 / KR | [2016/29] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2016/29] | Mandataire(s) | Cabinet Chaillot 16/20, avenue de l'Agent Sarre B.P. 74 92703 Colombes Cedex / FR | [2016/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14842622.4 | 01.09.2014 | [2016/29] | WO2014KR08118 | Numéro de priorité, date | KR20130108033 | 09.09.2013 Format original publié: KR 20130108033 | [2016/29] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015034224 | Date: | 12.03.2015 | Langue: | KO | [2015/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3045606 | Date: | 20.07.2016 | Langue: | EN | [2016/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3045606 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | EN | [2018/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.03.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.01.2017 | Classification | IPC: | E04C5/16, E04G21/12 | [2016/29] | CPC: |
E04C5/165 (EP,KR,US);
E04G21/12 (KR);
F16B7/182 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERSTÄRKUNGSSTREBE ZUR BEFESTIGUNG EINER STECKDOSE MIT BINDUNGSENDELEMENT | [2016/29] | Anglais: | SOCKET FASTENING-TYPE REINFORCING BAR CONNECTOR USING BINDING END MEMBER | [2016/29] | Français: | RACCORD DE BARRE DE RENFORCEMENT DU TYPE À FIXATION DE DOUILLE UTILISANT UN ÉLÉMENT D'EXTRÉMITÉ DE LIAISON | [2016/29] | Entrée dans la phase régionale | 31.03.2016 | Traduction produite | 31.03.2016 | Taxe nationale de base payée | 31.03.2016 | Taxe de recherche payée | 31.03.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.03.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/29] | 03.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.12.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 23.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.09.2014 | AL | 06.06.2018 | AT | 06.06.2018 | CY | 06.06.2018 | CZ | 06.06.2018 | DK | 06.06.2018 | EE | 06.06.2018 | ES | 06.06.2018 | FI | 06.06.2018 | HR | 06.06.2018 | IT | 06.06.2018 | LT | 06.06.2018 | LV | 06.06.2018 | MC | 06.06.2018 | MK | 06.06.2018 | NL | 06.06.2018 | PL | 06.06.2018 | PT | 06.06.2018 | RO | 06.06.2018 | RS | 06.06.2018 | SE | 06.06.2018 | SI | 06.06.2018 | SK | 06.06.2018 | SM | 06.06.2018 | TR | 06.06.2018 | IE | 01.09.2018 | LU | 01.09.2018 | MT | 01.09.2018 | BG | 06.09.2018 | NO | 06.09.2018 | GR | 07.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | IS | 06.10.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 01.09.2014 | |
AL | 06.06.2018 | ||
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
PT | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
MT | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 06.06.2018 | |
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
PT | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
MT | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 06.06.2018 | |
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
MT | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 06.06.2018 | |
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
MT | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 06.06.2018 | |
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 01.09.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
LU | 01.09.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CY | 06.06.2018 | |
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/03] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Précédent [2018/50] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 06.06.2018 | |
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | Citations: | Recherche | [XAI]KR200404177Y (YONG-GEUN KIM) [X] 1,6-11 * figure 19 * [A] 14,15[I] 2-5,12,13; | [XAI]WO2007061240 (KIM YONG KEUN [KR]) [X] 1,6-11 * figure 44 * [A] 14,15 [I] 2-5,12,13 | Recherche internationale | [A]KR20040083355 (PARK KYOUNG SOON); | [A]KR100914049B (CHOI JUNG HWAN [KR], et al); | [A]KR101014543B (KIM, YONG KEUN); | [A]KR20110096273 (IS DONGSEO CO LTD [KR]) | par le demandeur | JPH0429342B | KR101014543B |