EP3047287 - TEMPS D'ARRIVÉE D'ONDE PROGRESSIVE PERMETTANT DE CALCULER L'EMPLACEMENT D'UNE PANNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.04.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.04.2018 | Demande réputée retirée | publié le 16.05.2018 [2018/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. 2350 Northeast Hopkins Court Pullmann, WA 99163 / US | [2016/30] | Inventeur(s) | 01 /
SCHWEITZER, Edmund O. III 330 NW Brandon Drive Pullman, Washington 99163 / US | 02 /
MYNAM, Mangapathirao Venkata 1400 Lehman Court Pullman, Washington 99163 / US | 03 /
GUZMAN-CASILLAS, Armando 305 SW Prairie Court Pullman, Washington 99163 / US | 04 /
LEE, Tony J. 1235 A SW Lost Trail Drive Pullman, Washington 99163 / US | 05 /
SKENDZIC, Veselin 2024 Serendipity Way Schwenksville, Pennsylvania 19473 / US | 06 /
KASZTENNY, Bogdan Z. 26 Sir Galahad Place Markham, Ontario L3P 2H6 / CA | 07 /
WHITEHEAD, David E. 1130 SW Crestview Pullman, Washington 99163 / US | [2016/30] | Mandataire(s) | Smith, Jeremy Robert, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2016/30] | Smith, Jeremy Robert, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14843786.6 | 16.09.2014 | [2016/30] | WO2014US55894 | Numéro de priorité, date | US201361878524P | 16.09.2013 Format original publié: US 201361878524 P | US201414486921 | 15.09.2014 Format original publié: US201414486921 | [2016/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015039113 | Date: | 19.03.2015 | Langue: | EN | [2015/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3047287 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 19.03.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.04.2017 | Classification | IPC: | G01R31/08, G01R31/11, G01R31/315, G01R19/25, H02H7/26 | [2017/20] | CPC: |
G01R31/085 (EP,US);
G01R31/088 (EP,US);
G01R31/11 (EP,US);
H02H7/265 (EP,US);
G01R19/2513 (EP,US)
|
Précédent IPC [2016/30] | G01R31/08, G01R31/11, G01R31/315 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/30] | Titre | Allemand: | BERECHNUNG EINER WANDERWELLEN-ANKUNFTSZEIT MIT FEHLERORTUNG | [2016/30] | Anglais: | FAULT LOCATION CALCULATING TRAVELING WAVE ARRIVAL TIME | [2016/30] | Français: | TEMPS D'ARRIVÉE D'ONDE PROGRESSIVE PERMETTANT DE CALCULER L'EMPLACEMENT D'UNE PANNE | [2016/30] | Entrée dans la phase régionale | 08.02.2016 | Taxe nationale de base payée | 08.02.2016 | Taxe de recherche payée | 08.02.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.02.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.02.2016 | Requête en examen déposée [2016/30] | 21.11.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/20] | 19.12.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2017 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US4766549 (SCHWEITZER III EDMUND O [US], et al) [X] 1,12 * abstract * * column 2, line 33 - column 3, line 30 * * column 5, line 7 - column 6, line 56 * [I] 2-11,13-15; | [XI]US2013096854 (SCHWEITZER EDMUND O III [US], et al) [X] 1,12 * abstract * * paragraphs [0016] - [0017] - [0024] - [0026] - [0030] , [0036] - [0049] - [0052] - [0056] - [0068] - [0069] - [0087] * [I] 1-11,13-15; | [A]WO2006092632 (UNIV STRATHCLYDE [GB], et al) [A] 1-15 * abstract * * page 1, lines 27-35 * * page 6, lines 26-29 * | [A] - Tom O Haver ET AL, "A Pragmatic Introduction to Signal Processing with applications in Chemical Analysis An illustrated essay with software available for free download", (20130812), URL: https://web-beta.archive.org/web/20130821030141/http://terpconnect.umd.edu/~toh/spectrum/IntroToSignalProcessing.pdf, (20170406), XP055362699 [A] 1-15 * pages 6-8,11 * * pages 23,25,37 * * page 74 * | Recherche internationale | [X]US2013096854 (SCHWEITZER EDMUND O III [US], et al); | [Y]US2011173496 (HOSEK MARTIN [US], et al) |