Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US10988948 | Dossier mondial | 27.04.2021 | B2 | US2016208503 | 21.07.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361884028 | 28.09.2013 | US201415025341 | 26.09.2014 | WO2014US57810 | 26.09.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN104956014B | Dossier mondial | 24.04.2018 | B | CN104956014 | 30.09.2015 | A | Numéro de priorité | Date | US201361884028 | 28.09.2013 | WO2014US57810 | 26.09.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | AU2014324696B | Dossier mondial | 09.08.2018 | B2 | AU2014324696 | 21.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361884028 | 28.09.2013 | WO2014US57810 | 26.09.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3049594 | Dossier mondial | 22.04.2020 | B1 | EP3049594 | 22.03.2017 | A4 | EP3049594 | 03.08.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361884028 | 28.09.2013 | WO2014US57810 | 26.09.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2015048513 | Dossier mondial | 02.04.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361884028 | 28.09.2013 |