EP3058770 - SYSTÈME SANS FIL À RESSOURCES RADIO ET D'ANTENNE CONFIGURABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.11.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.11.2019 | Demande réputée retirée | publié le 11.12.2019 [2019/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pabla, Arbinder Singh 305 Lytton Avenue Palo Alto, California 94301 / US | [2016/34] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2016/34] | Mandataire(s) | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2016/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14853652.7 | 20.10.2014 | [2016/34] | WO2014US61422 | Numéro de priorité, date | US201361893266P | 20.10.2013 Format original publié: US 201361893266 P | [2016/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015058210 | Date: | 23.04.2015 | Langue: | EN | [2015/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3058770 | Date: | 24.08.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.04.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.04.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.05.2017 | Classification | IPC: | H04W24/00 | [2016/34] | CPC: |
H04B7/0617 (EP,KR,US);
H04B7/0697 (KR,US);
H04W72/046 (US);
H01Q1/2291 (US);
H01Q1/246 (US);
H01Q1/38 (US);
H01Q1/48 (US);
H01Q21/068 (US);
H04B7/0413 (EP,KR,US);
H04B7/0691 (EP,KR,US);
H04L67/10 (US);
H04W16/14 (US);
H04W72/541 (US);
H04W88/085 (KR,US);
H04W84/12 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/34] | Titre | Allemand: | DRAHTLOSES SYSTEM MIT KONFIGURIERBAREN FUNK- UND ANTENNENRESSOURCEN | [2016/34] | Anglais: | WIRELESS SYSTEM WITH CONFIGURABLE RADIO AND ANTENNA RESOURCES | [2016/34] | Français: | SYSTÈME SANS FIL À RESSOURCES RADIO ET D'ANTENNE CONFIGURABLES | [2016/34] | Entrée dans la phase régionale | 20.05.2016 | Taxe nationale de base payée | 20.05.2016 | Taxe de recherche payée | 20.05.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.05.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.05.2016 | Requête en examen déposée [2016/34] | 07.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.01.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.07.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/50] | 08.08.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/50] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19184866.2 / EP3573363 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2005003865 (LASTINGER ROC [US], et al); | [I]US2006038738 (SHTROM VICTOR [US]); | [I]US2007178839 (REZVANI BEHROOZ [US], et al); | [A]EP2369893 (ALCATEL LUCENT [FR]); | [I]US2011249576 (CHRISIKOS GEORGE [US], et al); | [A]US2012274524 (PIAZZA DANIELE [IT], et al) | Recherche internationale | [A]US2006192720 (SHTROM VICTOR [US]); | [A]US2009028098 (GATES DIRK ION [US], et al); | [A]US2010137024 (MAGUIRE YAEL G [US]); | [A]US2011130092 (YUN LOUIS C [US], et al); | [Y]US2011249576 (CHRISIKOS GEORGE [US], et al); | [Y]US2011276963 (WU DAVID TZE-SI [US], et al); | [Y]US2012274524 (PIAZZA DANIELE [IT], et al); | [Y]US2013039355 (DE LA GARRIGUE MICHAEL J [US]) |