EP3076072 - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE À DEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.10.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 11.10.2019 | Demande réputée retirée | publié le 13.11.2019 [2019/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gigatera Inc. 3, Dongtansandan 6-gil Dongtan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18487 / KR | [2018/20] |
Précédent [2016/40] | Pour tous les Etats désignés KMW Inc. 65, Yeongcheon-ri Dongtan-myeon Hwaseong-si Gyronggi-do 445-813 / KR | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Duk Yong 183-6 Yeongcheon-ro Dongtan-myeon Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-813 / KR | 02 /
KANG, Byung Ju 20 Jangja-ro Namdong-gu Incheon 405-250 / KR | 03 /
KIM, Hyun Ki (Sangdo-dong Hyndai Apt.) 106-1501 421 Sangdo-ro, Dongjak-gu Seoul 156-781 / KR | [2016/40] | Mandataire(s) | Scheele Jaeger Wetzel Patentanwälte Goethestraße 21 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/40] | RatnerPrestia Altheimer Eck 2 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14864495.8 | 21.11.2014 | [2016/40] | WO2014KR11290 | Numéro de priorité, date | KR20130142968 | 22.11.2013 Format original publié: KR 20130142968 | KR20140015569 | 11.02.2014 Format original publié: KR 20140015569 | [2016/40] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015076625 | Date: | 28.05.2015 | Langue: | KO | [2015/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3076072 | Date: | 05.10.2016 | Langue: | EN | [2016/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 28.05.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2017 | Classification | IPC: | F21V29/00, F21V21/30, // F21Y115/10 | [2017/29] | CPC: |
F21V7/0008 (EP);
F21V29/00 (RU);
F21S2/00 (RU);
F21S8/08 (EP);
F21V7/0016 (EP);
F21V21/30 (EP);
F21V23/023 (EP);
F21V23/026 (EP);
F21V29/76 (EP);
|
Précédent IPC [2016/40] | F21V29/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/40] | Titre | Allemand: | LED-LEUCHTE | [2016/40] | Anglais: | LED LIGHTING FIXTURE | [2016/40] | Français: | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE À DEL | [2016/40] | Entrée dans la phase régionale | 22.06.2016 | Traduction produite | 22.06.2016 | Taxe nationale de base payée | 22.06.2016 | Taxe de recherche payée | 22.06.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.06.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/40] | 05.01.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.01.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/46] | 02.07.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]EP2233831 (NICHIA CORP [JP]); | [I]JP2011044348 (ASAGI CREATE KK, et al); | [XI]WO2012166347 (MUSCO CORP [US], et al); | [XI]US2013141906 (WANG YINGHUA [CN], et al); | [XI]WO2013085244 (SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD [KR]); | [XAI]US2013223069 (KIM KYUNG HWAN [KR]) | Recherche internationale | [X]JP2011044348 (ASAGI CREATE KK, et al); | [A]KR101045022B (CHARMING FLAME [KR]); | [Y]KR20120129737 ; | [A]US2013141906 (WANG YINGHUA [CN], et al); | [Y]US2013223069 (KIM KYUNG HWAN [KR]) | par le demandeur | KR200451090Y |