Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US10768960 | Dossier mondial | 08.09.2020 | B2 | US2016306647 | 20.10.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2014CN93686 | 12.12.2014 | CN201310716755 | 20.12.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP6257778B | Dossier mondial | 10.01.2018 | B2 | JP2017504109 | 02.02.2017 | A | Numéro de priorité | Date | WO2014CN93686 | 12.12.2014 | CN201310716755 | 20.12.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3073373 | Dossier mondial | 25.08.2021 | B1 | EP3073373 | 28.12.2016 | A4 | EP3073373 | 28.09.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2014CN93686 | 12.12.2014 | CN201310716755 | 20.12.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2015090158 | Dossier mondial | 25.06.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201310716755 | 20.12.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN103699428 | Dossier mondial | 02.04.2014 | A | Numéro de priorité | Date | CN201310716755 | 20.12.2013 |