EP3082635 - EFFECTEURS D'EXTRÉMITÉS ÉLECTRO-CHIRURGICALES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.03.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.04.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.12.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2016/43] | Inventeur(s) | 01 /
HERMES, Paul 181 Joneway Drive Guilford, CT 06437 / US | 02 /
WALLACE, Daniel 1713 Granite Creek Road Santa Cruz, CA 95065 / US | [2016/43] | Mandataire(s) | Soames, Candida Jane Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [2016/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14870749.0 | 03.11.2014 | [2016/43] | WO2014US63653 | Numéro de priorité, date | US201361917591P | 18.12.2013 Format original publié: US 201361917591 P | [2016/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015094493 | Date: | 25.06.2015 | Langue: | EN | [2015/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3082635 | Date: | 26.10.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.06.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3082635 | Date: | 04.05.2022 | Langue: | EN | [2022/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 25.06.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.09.2017 | Classification | IPC: | A61B18/14, A61B34/30, A61B34/37, // A61B18/00, A61B18/16 | [2022/01] | CPC: |
A61B18/1445 (EP,US);
A61B18/1206 (US);
A61B18/16 (US);
A61B34/30 (EP,US);
A61B34/37 (EP,US);
A61B2018/00601 (EP,US);
A61B2018/0063 (EP,US);
A61B2018/126 (US);
A61B2018/1467 (EP,US);
A61B2018/162 (EP,US);
A61B2018/165 (EP,US);
A61B2034/305 (EP,US);
A61B34/32 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2017/42] | A61B18/16, A61B18/14, A61B34/30 | ||
Précédent IPC [2016/43] | A61B18/12, A61B18/14, A61B90/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTROCHIRURGISCHE ENDEFFEKTOREN | [2016/43] | Anglais: | ELECTROSURGICAL END EFFECTORS | [2016/43] | Français: | EFFECTEURS D'EXTRÉMITÉS ÉLECTRO-CHIRURGICALES | [2016/43] | Entrée dans la phase régionale | 15.07.2016 | Taxe nationale de base payée | 15.07.2016 | Taxe de recherche payée | 15.07.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.07.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.07.2016 | Requête en examen déposée [2016/43] | 19.03.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.10.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.02.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.12.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.03.2022 | Taxe de délivrance payée | 23.03.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.03.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.02.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.11.2014 | AL | 04.05.2022 | AT | 04.05.2022 | CY | 04.05.2022 | CZ | 04.05.2022 | DK | 04.05.2022 | EE | 04.05.2022 | ES | 04.05.2022 | FI | 04.05.2022 | HR | 04.05.2022 | IT | 04.05.2022 | LT | 04.05.2022 | LV | 04.05.2022 | MC | 04.05.2022 | MK | 04.05.2022 | MT | 04.05.2022 | NL | 04.05.2022 | PL | 04.05.2022 | RO | 04.05.2022 | RS | 04.05.2022 | SE | 04.05.2022 | SI | 04.05.2022 | SK | 04.05.2022 | SM | 04.05.2022 | TR | 04.05.2022 | BG | 04.08.2022 | NO | 04.08.2022 | GR | 05.08.2022 | IS | 04.09.2022 | PT | 05.09.2022 | IE | 03.11.2022 | LU | 03.11.2022 | BE | 30.11.2022 | CH | 30.11.2022 | FR | 30.11.2022 | LI | 30.11.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 03.11.2014 | |
AL | 04.05.2022 | ||
AT | 04.05.2022 | ||
CY | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
IT | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
MK | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
TR | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
FR | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 03.11.2014 | |
AL | 04.05.2022 | ||
AT | 04.05.2022 | ||
CY | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
IT | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
MK | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
FR | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 03.11.2014 | |
AL | 04.05.2022 | ||
AT | 04.05.2022 | ||
CY | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
IT | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
FR | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 03.11.2014 | |
AL | 04.05.2022 | ||
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
IT | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
FR | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
IT | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
FR | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/52] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
FR | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/49] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
IE | 03.11.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
LU | 03.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 04.05.2022 | |
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 04.05.2022 | |
DK | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | Citations: | Recherche | [A]US6152923 (RYAN THOMAS [US]) [A] 1-16 * column 4, line 53 - column 5, line 47 *; | [A]US2005171533 (LATTERELL SCOTT T [US], et al) [A] 1-16* paragraph [0041] - paragraph [0046] *; | [A]DE102007017966 (AESCULAP AG [DE]) [A] 1-16 * paragraph [0061] * * paragraph [0064] * * paragraph [0069] *; | [A]US2012253344 (DUMBAULD PATRICK L [US], et al) [A] 1-16 * paragraph [0045] - paragraph [0049]; figure 6 * | Recherche internationale | [Y]US6030384 (NEZHAT CAMRAN [US]); | [A]US6500176 (TRUCKAI CSABA [US], et al); | [Y]US6840938 (MORLEY TRACEY A [US], et al); | [A]WO2010017266 (SURGRX INC [US], et al); | [A]US2012215220 (MANZO SCOTT E [US], et al); | [A]US8551116 (JULIAN CHRISTOPHER A [US], et al) | Examen | US6162220 | US6273887 | US2007123855 |