EP3066345 - SOUFFLANTE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fisher&Paykel Healthcare Limited 15 Maurice Paykel Place East Tamaki, Auckland 2013 / NZ | [2016/37] | Inventeur(s) | 01 /
BOTHMA, Johannes Nicolaas 15 Maurice Paykel Place East Tamaki Auckland 2013 / NZ | [2016/37] | Mandataire(s) | Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Straße 11 80636 München / DE | [N/P] |
Précédent [2020/25] | Cornford, James Robert Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | ||
Précédent [2016/37] | Cornford, James Robert Forresters Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14875824.6 | 22.12.2014 | [2016/37] | WO2014IB67201 | Numéro de priorité, date | US201361920014P | 23.12.2013 Format original publié: US 201361920014 P | [2016/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015097632 | Date: | 02.07.2015 | Langue: | EN | [2015/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3066345 | Date: | 14.09.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3066345 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 02.07.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.06.2017 | Classification | IPC: | F04D29/44, F04D29/66, F04D25/06, A61M16/00 | [2016/37] | CPC: |
F04D29/444 (EP,US);
A61M16/0066 (EP,US);
F04D17/16 (US);
F04D17/164 (EP,US);
F04D17/165 (EP,US);
F04D25/06 (US);
F04D25/0606 (EP,US);
F04D29/281 (EP,US);
F04D29/30 (EP,US);
F04D29/4206 (US);
F04D29/663 (US);
F04D29/667 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GEBLÄSE FÜR EINE ATEMVORRICHTUNG | [2016/37] | Anglais: | BLOWER FOR BREATHING APPARATUS | [2016/37] | Français: | SOUFFLANTE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE | [2016/37] | Entrée dans la phase régionale | 08.06.2016 | Taxe nationale de base payée | 08.06.2016 | Taxe de recherche payée | 08.06.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.06.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/37] | 22.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 06.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 18.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.12.2014 | AL | 17.06.2020 | AT | 17.06.2020 | CY | 17.06.2020 | CZ | 17.06.2020 | DK | 17.06.2020 | EE | 17.06.2020 | ES | 17.06.2020 | FI | 17.06.2020 | HR | 17.06.2020 | IT | 17.06.2020 | LT | 17.06.2020 | LV | 17.06.2020 | MC | 17.06.2020 | MK | 17.06.2020 | MT | 17.06.2020 | NL | 17.06.2020 | PL | 17.06.2020 | RO | 17.06.2020 | RS | 17.06.2020 | SE | 17.06.2020 | SI | 17.06.2020 | SK | 17.06.2020 | SM | 17.06.2020 | TR | 17.06.2020 | BG | 17.09.2020 | NO | 17.09.2020 | GR | 18.09.2020 | IS | 17.10.2020 | PT | 19.10.2020 | IE | 22.12.2020 | LU | 22.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/32] | HU | 22.12.2014 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
MT | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
TR | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 22.12.2020 | ||
LU | 22.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 22.12.2014 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MT | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
TR | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 22.12.2020 | ||
LU | 22.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 22.12.2020 | ||
LU | 22.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 22.12.2020 | ||
LU | 22.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 22.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 17.06.2020 | |
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 17.06.2020 | |
NO | 17.09.2020 | Citations: | Recherche | [XY]GB205112 (BBC BROWN BOVERI & CIE); | [X]US4900228 (YAPP MARTIN G [US]); | [Y]WO2013020167 (RESMED MOTOR TECHNOLOGIES INC [US], et al) | Recherche internationale | [X]US4859145 (SIDRANSKY FRED [US]); | [A]US2008310978 (HOFFMAN LESLIE [US]); | [X]NZ577485 (RESMED LTD); | [X]US2013251560 (XUE FENG [CN], et al) |