EP3111753 - DISPOSITIF HYDROPONIQUE ET MÉTHODE HYDROPONIQUE UTILISANT CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.06.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 30.06.2017 | Retrait de la demande | publié le 02.08.2017 [2017/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 570-6207 / JP | [2017/01] | Inventeur(s) | 01 /
ISHIDOU, Tarou c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-6207 / JP | [2017/01] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2017/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14883617.4 | 26.09.2014 | [2017/01] | WO2014JP04928 | Numéro de priorité, date | JP20140037857 | 28.02.2014 Format original publié: JP 2014037857 | [2017/01] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015128911 | Date: | 03.09.2015 | Langue: | JA | [2015/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3111753 | Date: | 04.01.2017 | Langue: | EN | [2017/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.09.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2017 | Classification | IPC: | A01G31/00, A01G1/00, A01G31/02, A01G7/04, A01G9/20, A01G9/24 | [2017/13] | CPC: |
A01G31/02 (EP,US);
A01G7/045 (US);
A01G9/20 (US);
A01G9/247 (US);
A01G9/249 (EP);
Y02P60/21 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/01] | A01G31/00, A01G1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/01] | Titre | Allemand: | HYDROKULTURVORRICHTUNG UND HYDROKULTURVERFAHREN DAMIT | [2017/01] | Anglais: | HYDROPONIC DEVICE AND HYDROPONIC METHOD USING SAME | [2017/01] | Français: | DISPOSITIF HYDROPONIQUE ET MÉTHODE HYDROPONIQUE UTILISANT CELUI-CI | [2017/01] | Entrée dans la phase régionale | 26.08.2016 | Traduction produite | 26.08.2016 | Taxe nationale de base payée | 26.08.2016 | Taxe de recherche payée | 26.08.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.08.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.08.2016 | Requête en examen déposée [2017/01] | 26.08.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.06.2017 | Demande retirée par le demandeur [2017/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]EP0883988 (JAPAN TOBACCO INC [JP]) [X] 1,2,12,13 * abstract * * figure 1 * * pages 8-9 * [Y] 3-8,10,11,14,15 [I] 9; | [XYI]US2005241231 (BISSONNETTE W M [US], et al) [X] 1,2,12,13 * abstract * * figures 1-4 * * paragraphs [0047] - [0092] * [Y] 3-8,10,11,14,15 [I] 9; | [Y]JP2003038050 (NEW AGRI NETWORK CO LTD) [Y] 3,4 * abstract * * figures 1-5 * * paragraphs [0016] - [0018] *; | [Y]US5136804 (ROTHEM TUVIA [IL], et al) [Y] 5-8,14,15 * abstract * * figure 1 * * column 2, line 55 - column 3, line 46 *; | [Y]US3458951 (MARTIN IVAN Z) [Y] 10,11 * abstract * * figures 1-12 * * claim 1 * | Recherche internationale | [A]JPH1098961 (JAPAN TOBACCO INC) [A] 1-16 * , entire text; all drawings & US 6088958 A & EP 883988 A1 & WO 1998/014051 A1 & CA 2237722 A *; | [A]JP2012223127 (IKEUCHI:KK) [A] 1-16 * , entire text; all drawings (Family: none) *; | [A]JP2007061014 (MISATO KK) [A] 1-16 * , entire text; all drawings (Family: none) * |