EP3143094 - DISPERSION D'HOMOPOLYMÈRE DE CHLORURE DE VINYLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 03.04.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.04.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.02.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2020 | Rejet de la demande | publié le 06.05.2020 [2020/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Magink Comércio De Imagem Gráfica Ltda - ME Av. Interlagos 2001 - Conjunto 71 04661-100 São Paulo, SP / BR | [2017/12] | Inventeur(s) | 01 /
SILVA GARCIA, Carlos Julio Av. Interlagos 2001 - Conjunto 71 04661-100 São Paulo, SP / BR | 02 /
SILVA GARCIA, Leon Dario Av. Interlagos 2001 - Conjunto 71 04661-100 São Paulo, SP / BR | [2017/12] | Mandataire(s) | Ferreira Magno, Fernando Antonio A.G. da Cunha Ferreira, Lda. Avenida José Gomes Ferreira 15, 3rd floor L 1495-139 Algés / PT | [N/P] |
Précédent [2017/12] | Urizar Anasagasti, Jesus Maria IPAMARK, S.L. Paseo de la Castellana 72 1° 28046 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 14891836.0 | 13.05.2014 | [2017/12] | WO2014IB61404 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015173608 | Date: | 19.11.2015 | Langue: | EN | [2015/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3143094 | Date: | 22.03.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.11.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 19.11.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.03.2018 | Classification | IPC: | C09J127/06, C09J4/06, C08F259/04, C08K5/10, C09J171/02, // C08L27/06, C08L71/02 | [2018/14] | CPC: |
C09J127/06 (EP,US);
C08J3/18 (EP,US);
C08K5/12 (EP,US);
C08L71/02 (EP,US);
C09J171/02 (EP,US);
C08J2327/06 (EP,US);
| C-Set: |
C09J127/06, C08K5/103, C08L71/02 (EP,US);
C09J127/06, C08K5/12, C08L71/02 (US,EP);
C09J171/02, C08K5/103, C08L27/06 (US,EP)
|
Précédent IPC [2017/12] | C09J127/06, C08L27/06, C09J4/06, C08F259/04, C08K5/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/12] | Titre | Allemand: | DISPERSION EINES HOMOPOLYMERS VON VINYLCHLORID | [2017/12] | Anglais: | DISPERSION OF HOMOPOLYMER OF VINYL CHLORIDE | [2017/12] | Français: | DISPERSION D'HOMOPOLYMÈRE DE CHLORURE DE VINYLE | [2017/12] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 12.12.2016 | Taxe de recherche payée | 12.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.11.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/12] | 23.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.12.2019 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2020/19] | 27.12.2019 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2020/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2019 | 06   M06   Taxe payée le   29.11.2019 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US5714030 (KITAMURA IWAO [JP], et al) [AD] 1-4 * claim 1 *; | [A]US2010010127 (BARKI ANDRES COHEN [MX], et al) [A] 1-4 * examples 4-6; table 3 *; | [A]WO2013173447 (ARCHER DANIELS MIDLAND CO [US]) [A] 1-4* claims 4,5,7,8 * | Recherche internationale | [A]US3414534 (JACKSON HUITSON JOHN, et al) [A] 1)-4) * ; entire document 1 *; | [Y]US6342561 (ENGEL MICHAEL R [US], et al) [Y] 4) * : abstract: column 3. lines 8-15 *; | [Y]US2003139317 (BEHLER ANSGAR [DE], et al) [Y] 1)-4) * ; abstract; paragraphs [0019]-[0020] 1 *; | [Y]US6727305 (PAVEZ ARANGUIZ ROBERTO [CL]) [Y] 3) * ; table 2; daim 1 *; | [Y]US6797753 (BENECKE HERMAN P [US], et al) [Y] 1)-4) * ; abstract; column 4, lines 3-4; 1 column 5, lines 59-65; column 14, lines 21-25; daim 1 *; | [Y]CN1691895 (MITSUBISHI CHEM CORP [JP]) [Y] 3) * ; see machine translation; claim 1 *; | [A]US2009149586 (DE QUADROS JUNIOR JACYR VIANNA [BR], et al) [A] 1)-4) * ; entire document - 1 *; | [Y]US7741395 (HOLT MARK [US], et al) [Y] 1)-4) * ; column 2, lines 31-36; column 3, lines 21-25; 1 column 4, lines 54-61, 64-66; column 5, lines 7-10; claim 14 *; | [Y]US2011206766 (FRIEDL THOMAS [DE], et al) [Y] 2) * ; column 12, lines 19-20, 41-44 claim 1 *; | [A]US2011272174 (CHAUDHARY BHARAT I [US]) [A] 1)-4)* ; entire document 1 * | par le demandeur | US4525234 | US4613639 | US5714030 | US2008293854 | US2011111238 |