06.01.2020
Accusé de réception
Recherche / Examen
1
17.12.2019
Récépissé de document
Recherche / Examen
1
17.12.2019
Annexe à une notification
Recherche / Examen
12
17.12.2019
Décision de rejet de la demande de brevet (division d'examen)
Recherche / Examen
2
17.12.2019
Motifs de la décision (Annexe)
Recherche / Examen
6
17.12.2019
Voies de recours
Recherche / Examen
2
10.12.2019
Décision de rejet de la demande (division d'examen)
Recherche / Examen
1
10.12.2019
Remboursement de taxes
Recherche / Examen
2
10.12.2019
Remboursement de taxes
Recherche / Examen
2
28.11.2019
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
28.11.2019
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
28.11.2019
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
21.08.2019
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
21.08.2019
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
9
21.08.2019
Revendications
Recherche / Examen
2
21.08.2019
Description
Recherche / Examen
9
21.08.2019
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
4
16.08.2019
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
16.08.2019
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
9
16.08.2019
Pièce-jointe
Recherche / Examen
4
16.08.2019
Revendications
Recherche / Examen
2
16.08.2019
Description
Recherche / Examen
9
16.08.2019
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
4
05.07.2019
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe
Recherche / Examen
2
17.04.2019
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
17.04.2019
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
12.04.2019
Début d'examen
Recherche / Examen
1
30.11.2018
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
1
30.11.2018
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
2
30.11.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
30.11.2018
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
8
30.11.2018
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
8
30.11.2018
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
7
23.11.2018
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
1
23.11.2018
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
1
23.11.2018
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
2
23.11.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
23.11.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
23.11.2018
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
8
23.11.2018
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
8
23.11.2018
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
8
23.11.2018
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
8
23.11.2018
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
7
23.11.2018
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
7
23.11.2018
Pièce-jointe
Recherche / Examen
2
26.09.2018
Notification concernant le dépôt d'un pouvoir
Recherche / Examen
3
26.09.2018
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
26.09.2018
Acceptation de la requête en prorogation de délai
Recherche / Examen
1
20.09.2018
Pouvoir
Recherche / Examen
1
20.09.2018
Requête en prorogation de délai
Recherche / Examen
1
20.09.2018
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
2
14.05.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
14.05.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
14.05.2018
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
23.03.2018
Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande
Recherche / Examen
1
06.03.2018
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
1
06.03.2018
Avis relatif au rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
2
06.03.2018
Informations sur la stratégie de recherche
Recherche / Examen
1
06.03.2018
Rapport supplémentaire de recherche européen
Recherche / Examen
3
17.01.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
17.01.2018
Pièce-jointe
Recherche / Examen
7
17.01.2018
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
17.01.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
17.01.2018
Réponse à l'invitation concernant la clarification des revendications/de l'objet de la demande
Recherche / Examen
1
17.11.2017
Annexe à la notification
Recherche / Examen
1
17.11.2017
Invitation à indiquer les éléments constituant l'objet de la recherche
Recherche / Examen
2
13.11.2017
Début de recherche
Recherche / Examen
1
25.05.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
25.05.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
25.05.2017
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
22.02.2017
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
22.12.2016
Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
2
20.12.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.12.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
12.12.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
12.12.2016
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
12.12.2016
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
28.11.2016
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
7
16.11.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
16.11.2016
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
16.11.2016
Pièce-jointe
Recherche / Examen
10
16.11.2016
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
7
16.11.2016
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
23.09.2016
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
19.11.2015
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
1
19.11.2015
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
11