EP3163786 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE SYNCHRONISATION D'HORLOGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2020 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.06.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2019/49] |
Précédent [2017/18] | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Inventeur(s) | 01 /
WANG, Lilin ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
YAN, Shengnan ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
WANG, Yangfeng ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2017/18] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Précédent [2019/49] | Broderick, Terence Urquhart-Dykes & Lord LLP Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | ||
Précédent [2017/18] | HGF Limited 4th Floor Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14896071.9 | 03.11.2014 | [2017/18] | WO2014CN90187 | Numéro de priorité, date | CN201410303131 | 26.06.2014 Format original publié: CN201410303131 | [2017/18] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015196685 | Date: | 30.12.2015 | Langue: | ZH | [2015/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3163786 | Date: | 03.05.2017 | Langue: | EN | [2017/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3163786 | Date: | 04.12.2019 | Langue: | EN | [2019/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 30.12.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.2017 | Classification | IPC: | H04J3/06, G06F9/48, // G06F1/14 | [2017/27] | CPC: |
H04J3/0697 (EP,US);
G06F1/12 (EP,US);
G06F1/14 (EP,US);
H04J3/0667 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/18] | H04L7/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR TAKTSYNCHRONISATION | [2017/18] | Anglais: | CLOCK SYNCHRONIZATION METHOD AND APPARATUS | [2017/18] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE SYNCHRONISATION D'HORLOGE | [2017/18] | Entrée dans la phase régionale | 25.01.2017 | Traduction produite | 25.01.2017 | Taxe nationale de base payée | 25.01.2017 | Taxe de recherche payée | 25.01.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.01.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.01.2017 | Requête en examen déposée [2017/18] | 25.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 21.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.11.2014 | AL | 04.12.2019 | AT | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | ES | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | IT | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | NL | 04.12.2019 | PL | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | BG | 04.03.2020 | NO | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IS | 04.04.2020 | PT | 29.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 03.11.2014 | |
AL | 04.12.2019 | ||
AT | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 04.12.2019 | |
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 04.03.2020 | Citations: | Recherche | [XYI]US2009310726 (ALANKRY YARON [IL], et al) [X] 1-3,7,8 * figures 3,5 * * paragraphs [0001] , [0006] * * paragraph [0046] - paragraph [0057] * * paragraph [0071] - paragraph [0077] * [Y] 4,5,9,10 [I] 6,11; | [Y]WO2006093460 (OMICRON CETI AB [SE], et al) [Y] 4,5,9,10 * page 5, line 24 - line 29; figures 1,2 * * page 4, line 33 - page 5, line 7 *; | [XI]US8549341 (SHAHID AHMED [US], et al) [X] 1,7 * column 1, line 65 - column 2, line 7 * * column 4, line 31 - line 41 * * column 5, line 6 - column 6, line 7 * * figures 1-3,5 * [I] 2-6,8-11; | [A]US2014064297 (HIROTA MASAKI [JP]) [A] 1-11 * figures 1,3,8,9,12 * * paragraph [0068] - paragraph [0074] * | [Y] - CALDER B R ET AL, "Ultraprecise Absolute Time Synchronization for Distributed Acquisition Systems", IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20071001), vol. 32, no. 4, ISSN 0364-9059, pages 772 - 785, XP011203624 [Y] 4,5,9,10 * abstract * * page 777, column r, paragraph l * * page 781, column r, paragraph 1 * | [X] - BUTNER S E ET AL, "Nanosecond-scale even synchronization over local-area networks", LOCAL COMPUTER NETWORKS, 2002. PROCEEDINGS. LCN 2002. 27TH ANNUAL IEEE CONFERENCE ON 6-8 NOV.2002, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20021106), doi:10.1109/LCN.2002.1181792, ISBN 978-0-7695-1591-5, pages 261 - 269, XP010628175 [X] 1,7 * page 265, paragraph 2.3 - page 266; figure 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LCN.2002.1181792 | Recherche internationale | [XA]CN103684739 (BEIJING HIRAIN TECHNOLOGIES CO) [X] 1-3, 6-8, 11 * , description, pages 4-6, and figure 1, description, pages 4-6, and figure 1 * [A] 4-5, 9-10; | [X]CN103532970 (HANGZHOU H3C TECH CO LTD) [X] 1-3, 6-8, 11 * , description, pages 3-8 *; | [X]CN101447861 (ZTE CORP [CN]) [X] 1-3, 6-8, 11 * , description, pages 7-10 *; | [A]CN101459502 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [A] 1-11 * , the whole document * | Examen | CN201417416Y | CN101789627 |