EP3111789 - ÉLÉMENT DE COLLAGE DE CILS ARTIFICIELS ET KIT DE CILS ARTIFICIELS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.07.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.04.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2016 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, HU, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lee, Yo Han Beverly Hills Apartment Hongeun-dong 201 104 Myongji-gil Seodaemun-gu Seoul 120-848 / KR | [2017/01] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2017/01] | Mandataire(s) | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstraße 58/59 10179 Berlin / DE | [2017/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14899080.7 | 20.10.2014 | [2017/01] | WO2014KR09835 | Numéro de priorité, date | KR20140102373 | 08.08.2014 Format original publié: KR 20140102373 | KR20140130876 | 30.09.2014 Format original publié: KR 20140130876 | [2017/01] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016021770 | Date: | 11.02.2016 | Langue: | KO | [2016/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3111789 | Date: | 04.01.2017 | Langue: | EN | [2017/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3111789 | Date: | 19.09.2018 | Langue: | EN | [2018/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 11.02.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.2017 | Classification | IPC: | A41G5/02 | [2017/01] | CPC: |
A41G5/02 (EP,KR,US);
A45D44/00 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KLEBEELEMENT FÜR KÜNSTLICHE AUGENWIMPERN UND KÜNSTLICHES AUGENWIMPERNSET | [2017/01] | Anglais: | ARTIFICIAL EYELASH BONDING MEMBER AND ARTIFICIAL EYELASH KIT | [2017/01] | Français: | ÉLÉMENT DE COLLAGE DE CILS ARTIFICIELS ET KIT DE CILS ARTIFICIELS | [2017/01] | Entrée dans la phase régionale | 28.09.2016 | Traduction produite | 28.09.2016 | Taxe nationale de base payée | 28.09.2016 | Taxe de recherche payée | 28.09.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.09.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.09.2016 | Requête en examen déposée [2017/01] | 28.09.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.01.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 09.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.06.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2016 | 03   M06   Taxe payée le   05.12.2016 | 31.10.2017 | 04   M06   Taxe payée le   25.04.2018 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.10.2014 | AL | 19.09.2018 | AT | 19.09.2018 | CY | 19.09.2018 | CZ | 19.09.2018 | DK | 19.09.2018 | EE | 19.09.2018 | FI | 19.09.2018 | HR | 19.09.2018 | LT | 19.09.2018 | LV | 19.09.2018 | MC | 19.09.2018 | MK | 19.09.2018 | PL | 19.09.2018 | RO | 19.09.2018 | RS | 19.09.2018 | SE | 19.09.2018 | SI | 19.09.2018 | SK | 19.09.2018 | SM | 19.09.2018 | TR | 19.09.2018 | LU | 20.10.2018 | MT | 20.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | BG | 19.12.2018 | NO | 19.12.2018 | GR | 20.12.2018 | IS | 19.01.2019 | PT | 19.01.2019 | [2020/31] |
Précédent [2020/17] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
MT | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
MT | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 19.09.2018 | |
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 19.09.2018 | Citations: | Recherche | [XI]EP2368453 (LIAO CHU-WEI [TW]) [X] 1 * figure 5 *[I] 2-16 | Recherche internationale | [A]KR19990078554 (JUNG, Sung Boo et al.) [A] 1-25 * See abstract; pages 5-2, 5-3, 5-4; and claims 1-3, 5. *; | [A]KR200216650Y (EUM, Kyu Yoon) [A] 1-25* See abstract; page 6-3; claim 1; and figure 1. *; | [A]KR200352491Y (JOUNG, Ki Ja) [A] 1-25 * See abstract; pages 2, 3; claim 1; and figures 1-3. *; | [A]JP3170886U (SHOFU INC.) [A] 1-25 * See paragraphs [0009], [0014], [0022]-[0024], [0027]-[0033]; claim 1; and figures 1-5. *; | [A]JP2011236514 (HIRATA SHINICHI, et al) [A] 1-25 * See abstract; paragraphs [0011], [0034], [0047], [0048]; claim 1; and figures 1, 3. *; | [A]JP2012219428 (MATSUKAZE CO LTD) [A] 1-25 * See paragraphs [0019], [0029], [0045], [0046]; claim 1; and figure 1. * |