EP3196367 - CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR ENGIN DE CHANTIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.02.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.03.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.11.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Volvo Construction Equipment AB 631 85 Eskilstuna / SE | [2022/15] |
Précédent [2017/30] | Pour tous les Etats désignés Volvo Construction Equipment AB 631 85 Eskilstuna / SE | Inventeur(s) | 01 /
JOUNG, Hea-Gyoon 104-702 16 Baegyang-daero 342beon-gil Sasang-gu Busan 617-832 / KR | [2017/30] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Johannes-Brahms-Platz 1 20355 Hamburg / DE | [2022/15] |
Précédent [2017/30] | Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14902155.2 | 19.09.2014 | [2017/30] | WO2014KR08745 | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016043365 | Date: | 24.03.2016 | Langue: | KO | [2016/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3196367 | Date: | 26.07.2017 | Langue: | EN | [2017/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3196367 | Date: | 13.04.2022 | Langue: | EN | [2022/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 24.03.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.2018 | Classification | IPC: | E02F9/20, E02F9/22 | [2017/30] | CPC: |
E02F9/2282 (EP,US);
F15B11/10 (US);
E02F9/20 (US);
E02F9/22 (US);
E02F9/2217 (EP,US);
E02F9/2228 (EP);
E02F9/2235 (EP,US);
E02F9/2267 (US);
E02F9/2271 (US);
E02F9/2285 (US);
E02F9/2292 (US);
E02F9/2296 (EP,US);
F15B13/027 (US);
F15B21/14 (US);
E02F3/435 (EP);
F15B2211/20546 (US);
F15B2211/41554 (US);
F15B2211/428 (US);
F15B2211/6052 (US);
F15B2211/6313 (US);
F15B2211/6346 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HYDRAULIKSCHALTUNG FÜR EINE BAUMASCHINE | [2017/30] | Anglais: | HYDRAULIC CIRCUIT FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT | [2017/30] | Français: | CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR ENGIN DE CHANTIER | [2017/30] | Entrée dans la phase régionale | 17.03.2017 | Traduction produite | 17.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 17.03.2017 | Taxe de recherche payée | 17.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/30] | 17.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.11.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.03.2022 | Taxe de délivrance payée | 07.03.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.03.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 16.01.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.09.2014 | AL | 13.04.2022 | AT | 13.04.2022 | CY | 13.04.2022 | CZ | 13.04.2022 | DK | 13.04.2022 | EE | 13.04.2022 | ES | 13.04.2022 | FI | 13.04.2022 | HR | 13.04.2022 | IT | 13.04.2022 | LT | 13.04.2022 | LV | 13.04.2022 | MC | 13.04.2022 | MK | 13.04.2022 | MT | 13.04.2022 | NL | 13.04.2022 | PL | 13.04.2022 | RO | 13.04.2022 | RS | 13.04.2022 | SE | 13.04.2022 | SI | 13.04.2022 | SK | 13.04.2022 | SM | 13.04.2022 | BG | 13.07.2022 | NO | 13.07.2022 | GR | 14.07.2022 | IS | 13.08.2022 | PT | 16.08.2022 | IE | 19.09.2022 | LU | 19.09.2022 | BE | 30.09.2022 | CH | 30.09.2022 | LI | 30.09.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/27] | HU | 19.09.2014 | |
AL | 13.04.2022 | ||
AT | 13.04.2022 | ||
CY | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
IT | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
MK | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
IE | 19.09.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 19.09.2014 | |
AL | 13.04.2022 | ||
AT | 13.04.2022 | ||
CY | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
IT | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
IE | 19.09.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 19.09.2014 | |
AL | 13.04.2022 | ||
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
IT | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
IE | 19.09.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
IT | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
IE | 19.09.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
IE | 19.09.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
IE | 19.09.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
IE | 19.09.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
LU | 19.09.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
MC | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 13.04.2022 | |
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 13.04.2022 | |
DK | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Précédent [2022/44] | NL | 13.04.2022 | Citations: | Recherche | [A]JPH1089317 (SUMITOMO CONSTR MACH) [A] 1,8* figure - *; | [A]JP2012137148 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY) [A] 1,8 * figures 1,2,6 * | Recherche internationale | [A]KR20050090078 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY [JP]) [A] 1-12 * See abstract, pages 6-8 and figure 2. *; | [A]JP2006292068 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY) [A] 1-12 * See abstract, paragraphs [0018]-[0031] and figure 2. *; | [A]KR101301234B (VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB.) [A] 1-12* See abstract paragraphs [0031]-[0045] and figure 5. *; | [A]KR20140074306 (VOLVO CONSTR EQUIP AB [SE]) [A] 1-12 * See abstract paragraphs [0032]-[0047]and figure 3. *; | [A]KR20140081989 (DOOSAN INFRACORE CO LTD [KR]) [A] 1-12 * See abstract paragraph [0038], claims 1-2 and figure 3. * |