EP3224705 - DÉTECTION DE CHANGEMENTS DE DISPOSITION D'INTERFACE UTILISATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 15.06.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.06.2018 | Retrait de la demande | publié le 18.07.2018 [2018/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett Packard Enterprise Development LP 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | [2017/40] | Inventeur(s) | 01 /
SPIEGEL, Ofer Altalef St. No. 5 Shabazi St. No. 26 56100 Yehud / IL | 02 /
NAKACHE, Gil Altalef St. No. 5 Shabazi St. No. 26 56100 Yehud / IL | [2017/40] | Mandataire(s) | HGF Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Précédent [2017/40] | HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14906888.4 | 24.11.2014 | [2017/40] | WO2014US67071 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016085445 | Date: | 02.06.2016 | Langue: | EN | [2016/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3224705 | Date: | 04.10.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.06.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 02.06.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.2018 | Classification | IPC: | G06F9/451, G06F8/71, G06F17/21, G06F9/445, G06F3/0481 | [2018/28] | CPC: |
G06F9/451 (EP,US);
G06F40/106 (US);
G06F3/0481 (US);
G06F8/71 (US);
G06F9/44505 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/40] | G06F3/0484 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/40] | Titre | Allemand: | ERKENNUNG VON VERÄNDERUNGEN DES LAYOUTS VON BENUTZERSCHNITTSTELLEN | [2017/40] | Anglais: | DETECTION OF USER INTERFACE LAYOUT CHANGES | [2017/40] | Français: | DÉTECTION DE CHANGEMENTS DE DISPOSITION D'INTERFACE UTILISATEUR | [2017/40] | Entrée dans la phase régionale | 24.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 24.04.2017 | Taxe de recherche payée | 24.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/40] | 24.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.06.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2006279571 (MORI NOBUYOSHI [DE], et al) [X] 1-5,7-9,12,13,15 * paragraph [0006] - paragraph [0007] * * paragraph [0016] - paragraph [0023] * [I] 6,10,11,14; | [A]US7716164 (STUHEC GUNTHER [DE]) [A] 1-15 * column 2, line 9 - line 37 ** column 4, line 39 - column 18, line 9 *; | [XI]US2014052821 (PRASAD MUKUL R [US]) [X] 1-3,7-13 * paragraph [0048] - paragraph [0085] * * paragraph [0087] - paragraph [0108] * [I] 4-6,14,15 | Recherche internationale | [A]US2005177772 (DERKS PATRICK J [US], et al) [A] 1-15 * See paragraphs [0005], [0027]; and figure 3. *; | [A]US2005289495 (RAGHUNANDRAN MAKARAM [US]) [A] 1-15 * See paragraph [0028]; and figure 2. *; | [A]WO2008112605 (MENTOR GRAPHICS CORP [US], et al) [A] 1-15 * See paragraphs [0040]-[0041]; and figure 3. *; | [X]US2009089733 (CHANG CHEN-YUN [TW], et al) [X] 1-15 * See paragraphs [0007]-[0008], [0010], [0020], [0024]-[0026], [0030]; and figures 1-2, 4. *; | [A]US2014129910 (KOTA GERGELY [US], et al) [A] 1-15* See paragraph [0003]; and figure 1. * |