Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
15.06.2018 | Retrait de la demande | publié le 18.07.2018 [2018/29] |
13.06.2018 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 11.07.2018 [2018/28] |
08.06.2018 | Changement - classification | publié le 11.07.2018 [2018/28] |
08.06.2018 | Changement - classification | publié le 11.07.2018 [2018/28] |
26.01.2018 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 28.02.2018 [2018/09] |
25.11.2017 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
01.09.2017 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 04.10.2017 [2017/40] |
01.09.2017 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
01.09.2017 | Requête en examen présentée | publié le 04.10.2017 [2017/40] |
07.06.2017 | Données PCT avant la publication européenne | |
15.05.2017 | Données PCT avant la publication européenne | |
26.04.2017 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
24.04.2017 | Changement - mandataire | |
24.04.2017 | Données PCT avant la publication européenne | |
08.06.2016 | Données PCT avant la publication européenne | |
03.06.2016 | Données PCT avant la publication européenne |