EP3009786 - LANCEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/16] | DISPOSITIF DE PROJECTEUR | ||
[2017/07] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.04.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.05.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Diehl Defence GmbH & Co. KG Alte Nußdorfer Strasse 13 88662 ÜBERLINGEN / DE | [2017/15] |
Précédent [2016/16] | Pour tous les Etats désignés Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG Alte Nußdorfer Str. 13 88662 Überlingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
BÄR, Klaus Laufer Str. 15 DE - 91207 Lauf / DE | 02 /
SCHLÜTER, Klaus Büttner Str. 3 DE - 90542 Eckental / DE | 03 /
STUBENRAUCH, Philipp Am Pfaffensteig 6 DE - 91126 Schwabach / DE | [2016/16] | Mandataire(s) | Diehl Patentabteilung C/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstraße 49 90478 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2017/24] | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstraße 49 90478 Nürnberg / DE | ||
Précédent [2016/16] | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstrasse 49 90478 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15002860.3 | 07.10.2015 | [2016/16] | Numéro de priorité, date | DE20141015360 | 16.10.2014 Format original publié: DE102014015360 | [2016/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3009786 | Date: | 20.04.2016 | Langue: | DE | [2016/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3009786 | Date: | 14.06.2017 | Langue: | DE | [2017/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.02.2016 | Classification | IPC: | F41F3/058, F41F3/04, F41F3/042, F41F3/065 | [2016/16] | CPC: |
F41F3/058 (EP);
F41F3/04 (EP,IL);
F41F3/042 (EP);
F41F3/065 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/48] |
Précédent [2016/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | WERFEREINRICHTUNG | [2016/16] | Anglais: | LAUNCHER DEVICE | [2016/16] | Français: | LANCEUR | [2017/07] |
Précédent [2016/16] | DISPOSITIF DE PROJECTEUR | Procédure d'examen | 19.10.2016 | Requête en examen déposée [2016/48] | 20.10.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.05.2017 | Taxe de délivrance payée | 03.05.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.05.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.03.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/21] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.10.2015 | AL | 14.06.2017 | CY | 14.06.2017 | CZ | 14.06.2017 | DK | 14.06.2017 | EE | 14.06.2017 | ES | 14.06.2017 | FI | 14.06.2017 | HR | 14.06.2017 | IT | 14.06.2017 | LT | 14.06.2017 | LV | 14.06.2017 | MC | 14.06.2017 | MK | 14.06.2017 | MT | 14.06.2017 | NL | 14.06.2017 | PL | 14.06.2017 | PT | 14.06.2017 | RO | 14.06.2017 | RS | 14.06.2017 | SE | 14.06.2017 | SI | 14.06.2017 | SK | 14.06.2017 | SM | 14.06.2017 | TR | 14.06.2017 | BG | 14.09.2017 | NO | 14.09.2017 | GR | 15.09.2017 | IE | 07.10.2017 | LU | 07.10.2017 | IS | 14.10.2017 | BE | 31.10.2017 | FR | 31.10.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 07.10.2015 | |
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MK | 14.06.2017 | ||
MT | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
PT | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
TR | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IE | 07.10.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 07.10.2015 | |
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MK | 14.06.2017 | ||
MT | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
TR | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IE | 07.10.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 07.10.2015 | |
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MK | 14.06.2017 | ||
MT | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IE | 07.10.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 07.10.2015 | |
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MT | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IE | 07.10.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 07.10.2015 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MT | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IE | 07.10.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/45] | CZ | 14.06.2017 | |
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MT | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IE | 07.10.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 14.06.2017 | |
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MT | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/39] | CZ | 14.06.2017 | |
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/36] | CZ | 14.06.2017 | |
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
LU | 07.10.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/30] | CZ | 14.06.2017 | |
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 14.06.2017 | |
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/11] | CZ | 14.06.2017 | |
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/10] | CZ | 14.06.2017 | |
EE | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | EE | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | FI | 14.06.2017 | |
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | FI | 14.06.2017 | |
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
RS | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | FI | 14.06.2017 | |
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | Citations: | Recherche | [IA]US2920534 (LOWERY WILLIAM J) [I] 1 * column 1, line 53 - line 69 * * figure - * [A] 2-11; | [A]US3106132 (BIERMANN EARL E, et al) [A] 1-11 * column 1, line 50 - line 55 ** figure - *; | [IA]EP0247712 (NASH FRAZER LTD [GB]) [I] 1 * abstract * * page 3, line 5 - line 17 * * figure - * [A] 2-11; | [IA]GB2199550 (WESTLAND PLC) [I] 1 * page 6, line 21 - page 7, line 8 * * figure - * [A] 2-11; | [IA]US2011253025 (BOSSERT DAVID E [US], et al) [I] 1 * abstract * * paragraph [0020] * * paragraph [0027] * * figure - * * Submarine jettison device; paragraph [0016] * [A] 2-11 |