EP2925107 - APPAREIL DE REFROIDISSEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/40] | Appareil de refroidissement | ||
[2016/35] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.05.2017 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.05.2017 | Demande réputée retirée | publié le 21.06.2017 [2017/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EATON-WILLIAMS GROUP LIMITED Station Road Edenbridge Kent TN8 6EG / GB | [2015/40] | Inventeur(s) | 01 /
Muir, Jeff 39 Baldslow Road Hastings, TN34 2EZ / GB | 02 /
Didymiotis, Dion 54 Hogarth Crescent London, SW19 2DW / GB | [2015/40] | Mandataire(s) | Crouch, David John, et al Bromhead Johnson LLP 57-59 High Street Twyford, Berkshire RG10 9AJ / GB | [N/P] |
Précédent [2015/40] | Crouch, David John, et al Bromhead Johnson Sovereign House 212-224 Shaftesbury Avenue London WC2H 8HQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15020059.0 | 01.04.2010 | [2015/40] | Numéro de priorité, date | GB20090005870 | 03.04.2009 Format original publié: GB 0905870 | [2015/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2925107 | Date: | 30.09.2015 | Langue: | EN | [2015/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.2015 | Classification | IPC: | H05K7/20, F28D15/02 | [2015/40] | CPC: |
H05K7/20827 (EP,US);
F28D15/02 (US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] |
Précédent [2015/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KÜHLVORRICHTUNG | [2016/35] | Anglais: | A COOLING UNIT | [2016/35] | Français: | APPAREIL DE REFROIDISSEMENT | [2016/35] |
Précédent [2015/40] | Kühlvorrichtung | ||
Précédent [2015/40] | A cooling unit | ||
Précédent [2015/40] | Appareil de refroidissement | Procédure dexamen | 30.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/19] | 19.08.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.01.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/25] | 02.02.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/25] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP10719760.0 / EP2415334 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5725049 (SWANSON THEODORE D [US], et al) [A] 1-12* column 5, line 43 - column 9, line 34; figures 1-4 *; | [A]WO03006910 (THERMAL CORP [US]) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]EP1298975 (MODINE MFG CO [US]) [A] 1-12 * column 5, line 35 - column 12, line 46; figures 1-8 *; | [A]US2006232945 (CHU RICHARD C [US], et al) [A] 1-12 * page 3, paragraph 24 - page 5, paragraph 39; figures 2-9 * |