EP3042684 - Ensemble introducteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.10.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.06.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 23.01.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Abiomed Europe GmbH Neuenhofer Weg 3 52074 Aachen / DE | [2016/28] | Inventeur(s) | 01 /
Moran, Adrian Shrarevagh Ballinful, Co. Sligo / IE | 02 /
Sieß, Thorsten c/o Abiomed Europe GmbH, Neuenhofer Weg 3 52074 Aachen / DE | 03 /
Aboulhosn, Walid c/o Abiomed Europe GmbH, Neuenhofer Weg 3 52074 Aachen / DE | [2016/28] | Mandataire(s) | Klunker IP Patentanwälte PartG mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/28] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstraße 68 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15150306.7 | 07.01.2015 | [2016/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3042684 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | EN | [2016/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.07.2015 | Classification | IPC: | A61M25/00, A61M25/02, A61M25/06, A61M29/00, // A61M25/10 | [2016/28] | CPC: |
A61M25/0021 (EP,CN,KR,US);
A61M25/005 (CN,KR,US);
A61M25/10182 (EP,CN,KR,US);
A61M25/00 (US);
A61M25/0043 (EP,CN,KR,US);
A61M25/02 (EP,CN,KR,US);
A61M25/0662 (EP,CN,KR,US);
A61M29/00 (EP,CN,KR,US);
A61M29/02 (US);
A61M60/13 (KR);
A61M2025/0059 (EP,CN,KR,US);
A61M2025/0063 (EP,CN,KR,US);
A61M2025/0293 (EP,CN,KR,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/37] |
Précédent [2016/28] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Einführschleusen-Set | [2022/28] | Anglais: | Introducer set | [2016/28] | Français: | Ensemble introducteur | [2016/28] |
Précédent [2016/28] | Einführschleusen Set | Procédure dexamen | supprimé | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.08.2016 | Requête en examen déposée [2016/37] | 18.06.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.10.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 10.11.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.03.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 19.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5931842 (GOLDSTEEN DAVID S [US], et al); | [XAI]US2005131343 (ABRAMS ROBERT M [US], et al); | [XA]US2006271085 (SIESS THORSTEN [DE], et al); | [A]EP2452718 (KANEKA CORP [JP]); | [A]US2014171914 (ROWE TODD [US], et al) |