EP3048256 - Rotor comportant une aube de turbine avec un dispositif de verrouillage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.07.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 28.07.2017 | Demande réputée retirée | publié le 30.08.2017 [2017/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2016/30] | Inventeur(s) | 01 /
Rehnsch, Andreas Humboldtstr. 249 45149 Essen / DE | [2016/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15151806.5 | 20.01.2015 | [2016/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3048256 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | DE | [2016/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.07.2015 | Classification | IPC: | F01D5/32 | [2016/30] | CPC: |
F01D5/323 (EP,CN,KR,US);
F01D5/32 (RU);
F01D11/005 (EP);
F01D5/30 (RU);
F01D5/3015 (US);
F01D5/326 (EP);
F04D29/34 (RU);
F05D2220/32 (US);
F05D2240/40 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Rotor umfassend eine Turbinenschaufel mit einer Sicherungseinrichtung | [2016/30] | Anglais: | Rotor comprising a turbine blade with a locking device | [2016/30] | Français: | Rotor comportant une aube de turbine avec un dispositif de verrouillage | [2016/30] | Procédure dexamen | 28.01.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/35] | 10.03.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/35] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2017 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2847187 (MURPHY GEORGE B); | [Y]US4668167 (LE MAOUT THEOPHILE F [FR], et al); | [X]US5431543 (BROWN WILMOTT G [US], et al); | [XY]EP2299060 (SIEMENS AG [DE]) |