EP2901897 - Présentoir d'ensemble de porte de douche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/32] | PRÉSENTOIR D'ENSEMBLE DE PORTE DE DOUCHE | ||
[2015/40] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.12.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.12.2017 | Retrait de la demande | publié le 03.01.2018 [2018/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Liberty Hardware Manufacturing Corporation 140 Business Park Drive Winston-Salem, NC 27107 / US | [2015/32] | Inventeur(s) | 01 /
Austen III, James Allen 316 Woodrow Avenue High Point, NC North Carolina 27262 / US | [2015/32] | Mandataire(s) | Freeman, Avi Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [2015/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15152840.3 | 28.01.2015 | [2015/32] | Numéro de priorité, date | US201414167230 | 29.01.2014 Format original publié: US201414167230 | [2015/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2901897 | Date: | 05.08.2015 | Langue: | EN | [2015/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2901897 | Date: | 09.12.2015 | Langue: | EN | [2015/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.11.2015 | Classification | IPC: | A47F7/00, E06B3/46, A47K3/34, // A47K3/30 | [2015/50] | CPC: |
A47F7/0042 (EP,US);
Y10T29/49826 (EP,US)
|
Précédent IPC [2015/32] | A47F7/00, // A47K3/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/29] |
Précédent [2015/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Duschtüranordnungsverkaufsständer | [2015/40] | Anglais: | Shower door assembly display | [2015/40] | Français: | Présentoir d'ensemble de porte de douche | [2015/40] |
Précédent [2015/32] | DUSCHTÜRANORDNUNGSVERKAUFSSTÄNDER | ||
Précédent [2015/32] | SHOWER DOOR ASSEMBLY DISPLAY | ||
Précédent [2015/32] | PRÉSENTOIR D'ENSEMBLE DE PORTE DE DOUCHE | Procédure d'examen | 09.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/29] | 24.11.2017 | Demande retirée par le demandeur [2018/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US3359573 (CASEBOLT RALPH T) [I] 17-19 * column 4, line 3 - line 28 ** column 4, line 50 - column 5, line 5 *; | [X]US2013325670 (AUSTIN III JAMES ALLEN [US], et al) [X] 1-16 * the whole document * |