EP3051039 - Système de bâtiments, en particulier à usage professionnel ou résidentiel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.08.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 18.08.2017 | Demande réputée retirée | publié le 20.09.2017 [2017/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Brauer, Matthias Schopstrasse 15 20255 Hamburg / DE | Pour tous les Etats désignés Thieleke, Jörg An der Eiche 11 19339 Plattenburg OT Glöwen / DE | [2016/31] | Inventeur(s) | 01 /
Brauer, Matthias Schopstr. 15 20255 Hamburg / DE | [2016/31] | Mandataire(s) | Meyer, Ludgerus Jungfernstieg 38 20354 Hamburg / DE | [2016/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15153231.4 | 30.01.2015 | [2016/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3051039 | Date: | 03.08.2016 | Langue: | DE | [2016/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.07.2015 | Classification | IPC: | E04H1/12, // E02D5/80, E04H12/22, E04B1/00 | [2016/31] | CPC: |
E04H1/1205 (EP);
E04H1/1272 (EP);
E04B1/003 (EP);
E04B1/34321 (EP);
E04B2001/0092 (EP);
E04H12/2223 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Gebäudesystem, insbesondere für Wohn- und Arbeitszwecke | [2016/31] | Anglais: | Building system, in particular for residential and professional purposes | [2016/31] | Français: | Système de bâtiments, en particulier à usage professionnel ou résidentiel | [2016/31] | Procédure dexamen | 04.02.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/38] | 14.03.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/38] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2017 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4158941 (DIANA SILVIO [US]) [A] 1-5,11,12 * column 2, line 25 - column 10, line 67; figures 1-12 *; | [A]US4275534 (PORTER WILLIAM H) [A] 1,5,6 * column 2, line 30 - column 6, line 5; figures 1-13 *; | [A]US2007245640 (BERGQVIST TONNY [AU]) [A] 1,3-5 * page 2, column r, paragraph 35 - paragraph 37; figures 1A,2A *; | [A]DE1958729 (SCHUMACHER JUN RAMON) [A] 1,12,13 * figures 1-5 * |