EP2916218 - Appareil de génération et d'édition de programme de commande numérique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.06.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DMG MORI SEIKI CO., LTD 106, Kitakoriyama-cho Yamatokoriyama-shi Nara 639-1160 / JP | [2017/32] |
Précédent [2015/37] | Pour tous les Etats désignés DMG Mori Seiki Co. Ltd. 106 Kitakoriyama-cho Yamatokoriyama-shi Nara 639-1160 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tateno, Kyoichi c/o B.U.G. MORI SEIKI CO., LTD., 1-14 Techno-park 1-chome, Shimonopporo Atsubetsu-ku Sapporo, 004-0015 / JP | 02 /
Sakamoto, Hironai c/o DMG MORI SEIKI CO., LTD., 106 Kitakoriyama-cho, Yamatokoriyama-shi Nara, 639-1160 / JP | [2015/37] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/32] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | ||
Précédent [2015/37] | Isarpatent Patentanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15156343.4 | 24.02.2015 | [2015/37] | Numéro de priorité, date | JP20140044715 | 07.03.2014 Format original publié: JP 2014044715 | [2015/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2916218 | Date: | 09.09.2015 | Langue: | EN | [2015/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2916218 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2015 | Classification | IPC: | G05B19/408, G05B19/4097, G06F9/44 | [2017/19] | CPC: |
G05B19/4083 (EP,US);
G05B19/4097 (EP,US);
G06F8/355 (EP,US);
G05B2219/31418 (US);
G05B2219/36043 (EP,US)
|
Précédent IPC [2015/37] | G06F9/44, G05B19/4097 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/16] |
Précédent [2015/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Erzeugen und Editieren eines NC-Programms | [2015/37] | Anglais: | Apparatus for generating and editing NC program | [2015/37] | Français: | Appareil de génération et d'édition de programme de commande numérique | [2015/37] | Procédure d'examen | 09.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/16] | 19.04.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.06.2017 | Taxe de délivrance payée | 28.06.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.06.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 11.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.02.2015 | AL | 09.08.2017 | AT | 09.08.2017 | CY | 09.08.2017 | CZ | 09.08.2017 | DK | 09.08.2017 | EE | 09.08.2017 | ES | 09.08.2017 | FI | 09.08.2017 | HR | 09.08.2017 | IT | 09.08.2017 | LT | 09.08.2017 | LV | 09.08.2017 | MC | 09.08.2017 | MK | 09.08.2017 | NL | 09.08.2017 | PL | 09.08.2017 | PT | 09.08.2017 | RO | 09.08.2017 | RS | 09.08.2017 | SE | 09.08.2017 | SI | 09.08.2017 | SK | 09.08.2017 | SM | 09.08.2017 | TR | 09.08.2017 | BG | 09.11.2017 | NO | 09.11.2017 | GR | 10.11.2017 | IS | 09.12.2017 | IE | 24.02.2018 | LU | 24.02.2018 | MT | 24.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | FR | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 24.02.2015 | |
AT | 09.08.2017 | ||
CY | 09.08.2017 | ||
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
MK | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 24.02.2018 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
MT | 24.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 24.02.2015 | |
AT | 09.08.2017 | ||
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 24.02.2018 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
MT | 24.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 24.02.2018 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
MT | 24.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 24.02.2018 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
MT | 24.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 24.02.2018 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
MT | 24.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 24.02.2018 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 24.02.2018 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
LU | 24.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2018/44] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 09.08.2017 | |
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 09.08.2017 | |
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 09.08.2017 | |
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 09.08.2017 | |
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 09.08.2017 | |
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 09.08.2017 | |
NO | 09.11.2017 | Citations: | Recherche | [A]EP1189123 (MORI SEIKI SEISAKUSHO KK [JP], et al) [A] 1-3 * abstract * * page 2, paragraph 1 * * page 2, paragraph 9 - page 3, paragraph 10 * * page 4, paragraph 20 - page 5, paragraph 27; figures 1,5 *; | [A]US2012179284 (NAKAMURA TAKAYUKI [JP], et al) [A] 1-3 * abstract * * page 1, paragraph 1 * * page 1, paragraph 8 - page 1, paragraph 15 * * page 1, paragraph 19 * * page 3, paragraph 42 - page 3, paragraph 46 *; | [A]US2009100405 (BELENKY YURI [DK], et al) [A] 1-3 * abstract * * page 1, paragraph 3 - page 2, paragraph 12 * * page 2, paragraph 15 - page 4, paragraph 33 * * page 4, paragraph 39 - page 5, paragraph 40 *; | [A]US7370315 (LOVELL MARTYN S [US], et al) [A] 1-3 * abstract * * column 1, line 19 - column 1, line 22 * * column 2, line 21 - column 2, line 45 * * column 5, line 55 - column 6, line 56 * * column 8, line 12 - column 9, line 1 * | [A] - NEWMAN S T ET AL, "Strategic advantages of interoperability for global manufacturing using CNC technology", ROBOTICS AND COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, GB, vol. 24, no. 6, doi:10.1016/J.RCIM.2008.03.002, ISSN 0736-5845, (20081201), pages 699 - 708, (20080605), XP024526390 [A] 1-3 * page 703, column l, paragraph l - page 706, column l, paragraph 3; figure 5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rcim.2008.03.002 | par le demandeur | JP2005108077 |