EP2912994 - ENDOSCOPE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ENDOSCOPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.08.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.05.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2018/41] |
Précédent [2015/36] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 540-6207 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Osada, Akinori c/o Panasonic Intellectual Property ManagementCo. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka, 540-6207 / JP | 02 /
Sanada, Takafumi c/o Panasonic Intellectual Property ManagementCo. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka, 540-6207 / JP | 03 /
Hanada, Yasuyuki c/o Panasonic Intellectual Property ManagementCo. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka, 540-6207 / JP | 04 /
Haraguchi, Naoyuki c/o Panasonic Intellectual Property ManagementCo. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka, 540-6207 / JP | 05 /
Suzuki, Takahisa c/o Panasonic Intellectual Property ManagementCo. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka, 540-6207 / JP | 06 /
Tanaka, Tooru c/o Panasonic Intellectual Property ManagementCo. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka, 540-6207 / JP | 07 /
Nagayasu, Hiroshi c/o Panasonic Intellectual Property ManagementCo. Ltd. IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka, 540-6207 / JP | [2015/36] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [2015/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15156598.3 | 25.02.2015 | [2015/36] | Numéro de priorité, date | JP20140037385 | 27.02.2014 Format original publié: JP 2014037385 | JP20140113260 | 30.05.2014 Format original publié: JP 2014113260 | [2015/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2912994 | Date: | 02.09.2015 | Langue: | EN | [2015/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2912994 | Date: | 10.10.2018 | Langue: | EN | [2018/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.2015 | Classification | IPC: | G02B23/24, A61B1/00, A61B1/05, G02B7/02 | [2018/13] | CPC: |
A61B1/05 (EP,CN,US);
G02B23/2476 (EP,CN,US);
A61B1/00096 (EP,CN,US);
A61B1/0011 (EP,CN,US);
G02B23/2423 (EP,US);
G02B7/025 (EP,US)
|
Précédent IPC [2015/36] | A61B1/00, A61B1/05, G02B7/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] |
Précédent [2015/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ENDOSKOP UND HERSTELLUNGSVERFAHREN EINES ENDOSKOPS | [2015/36] | Anglais: | ENDOSCOPE AND MANUFACTURING METHOD OF ENDOSCOPE | [2015/36] | Français: | ENDOSCOPE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ENDOSCOPE | [2015/36] | Procédure d'examen | 02.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/15] | 10.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.2018 | Taxe de délivrance payée | 03.09.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.09.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18199048.2 / EP3459427 | Opposition(s) | 11.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.02.2015 | AL | 10.10.2018 | AT | 10.10.2018 | CY | 10.10.2018 | CZ | 10.10.2018 | DK | 10.10.2018 | EE | 10.10.2018 | ES | 10.10.2018 | FI | 10.10.2018 | HR | 10.10.2018 | IT | 10.10.2018 | LT | 10.10.2018 | LV | 10.10.2018 | MC | 10.10.2018 | MK | 10.10.2018 | NL | 10.10.2018 | PL | 10.10.2018 | RO | 10.10.2018 | RS | 10.10.2018 | SE | 10.10.2018 | SI | 10.10.2018 | SK | 10.10.2018 | SM | 10.10.2018 | TR | 10.10.2018 | BG | 10.01.2019 | NO | 10.01.2019 | GR | 11.01.2019 | IS | 10.02.2019 | PT | 10.02.2019 | GB | 25.02.2019 | IE | 25.02.2019 | LU | 25.02.2019 | MT | 25.02.2019 | BE | 28.02.2019 | CH | 28.02.2019 | FR | 28.02.2019 | LI | 28.02.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 25.02.2015 | |
AL | 10.10.2018 | ||
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 25.02.2019 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
MT | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 25.02.2019 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
MT | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 25.02.2019 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
MT | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 25.02.2019 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
GB | 25.02.2019 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
IE | 25.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
Précédent [2019/47] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
LU | 25.02.2019 | ||
Précédent [2019/45] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 10.10.2018 | |
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
Précédent [2019/17] | NL | 10.10.2018 | Citations: | Recherche | [XAYI]EP2680059 (FUJIKURA LTD [JP]) [X] 1-3 * paragraphs [0011] , [0014] , [0017] , [0023] * * claim 6 * * figures 3B,5B,6 * [A] 12 [Y] 8-10 [I] 4-7,11; | [A]EP2148232 (FUJIFILM CORP [JP]) [A] 1-12 * figures 4A,4B * | [Y] - Thierry Materne ET AL, "Organosilane Technology in Coating Applications: Review and Perspectives", (20120101), pages 1 - 16, URL: http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/26-1402-01.pdf, (20150319), XP055177976 [Y] 8-10 * page 3 * * figure 18 * | Examen | WO2013031276 | par le demandeur | JPH0312124 |