EP2924403 - DISPOSITIF DE CAPTEUR, PROCÉDÉ DE FABRICATION POUR UN DISPOSITIF DE CAPTEUR ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UNE INFORMATION CONCERNANT UNE TEMPÉRATURE ET/OU UN RAYONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.01.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 31.01.2020 | Demande réputée retirée | publié le 04.03.2020 [2020/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2015/40] | Inventeur(s) | 01 /
Utermoehlen, Fabian Vogelsangstrasse 145b 70197 Stuttgart / DE | [2015/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15157837.4 | 05.03.2015 | [2015/40] | Numéro de priorité, date | DE201410205863 | 28.03.2014 Format original publié: DE102014205863 | [2015/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2924403 | Date: | 30.09.2015 | Langue: | DE | [2015/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.08.2015 | Classification | IPC: | G01J5/20 | [2015/40] | CPC: |
G01J5/20 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] |
Précédent [2015/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Sensorvorrichtung, Herstellungsverfahren für eine Sensorvorrichtung und Verfahren zum Ermitteln einer Information bezüglich einer Temperatur und/oder bezüglich einer Strahlung | [2015/40] | Anglais: | SENSOR DEVICE, MANUFACTURING METHOD FOR A SENSOR DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING AN ITEM OF INFORMATION RELATING TO A TEMPERATURE AND/OR RELATING TO RADIATION | [2015/40] | Français: | DISPOSITIF DE CAPTEUR, PROCÉDÉ DE FABRICATION POUR UN DISPOSITIF DE CAPTEUR ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UNE INFORMATION CONCERNANT UNE TEMPÉRATURE ET/OU UN RAYONNEMENT | [2015/40] | Procédure dexamen | 27.01.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/19] | 07.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.04.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/10] | 30.10.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2019 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]EP2573530 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [I] 1-4,7-11 * figure 5 * * paragraphs [0003] , [ 0037] , [ 0040] *; | [I]US2012091342 (BERGER ISRAEL [IL], et al) [I] 1,5,6 * figures 6, 12 * * paragraph [0047] *; | [I]US2009321641 (PARK KUN SIK [KR], et al) [I] 1,8,9 * the whole document * | [A] - CHI-WOO LEE ET AL, "High-Temperature Performance of Silicon Junctionless MOSFETs", IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE SERVICE CENTER, PISACATAWAY, NJ, US, (20100301), vol. 57, no. 3, ISSN 0018-9383, pages 620 - 625, XP011300671 [A] 2-4,10,11 * figures 2, 4 * | par le demandeur | DE102006028435 |