EP2921859 - MODULE DE MANIPULATION DES FLACONS D'ÉCHANTILLONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/39] | Système automatisé pour stocker, extraire et gérer des échantillons avec un dispositif de lecture optique | ||
[2021/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.06.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.07.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.03.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.04.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 15.05.2024 [2024/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nexus Biosystems, Inc. 14100 Danielson Street Bldg. 100 Poway, California 92064 / US | [2015/39] | Inventeur(s) | 01 /
Neeper, Robert K Ramona Ramona, CA 92065 / US | 02 /
Affleck, Rhett L Poway Poway, CA 92064 / US | 03 /
Lillig, John E Ramona Ramona, CA 92065 / US | [2015/39] | Mandataire(s) | Ipside 7-9 Allée Haussmann 33300 Bordeaux Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2015/39] | Ipside 7-9 Allées Haussmann 33300 Bordeaux Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 15158477.8 | 23.01.2007 | [2015/39] | Numéro de priorité, date | US20060799706P | 11.05.2006 Format original publié: US 799706 P | US20060808470P | 24.05.2006 Format original publié: US 808470 P | US20060820338P | 25.07.2006 Format original publié: US 820338 P | [2015/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2921859 | Date: | 23.09.2015 | Langue: | EN | [2015/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2921859 | Date: | 18.08.2021 | Langue: | EN | [2021/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.08.2015 | Classification | IPC: | G01N35/00 | [2015/39] | CPC: |
G01N35/0099 (EP,US);
G01N35/00732 (EP,US);
G01N35/04 (EP);
G01N2035/00445 (EP);
G01N2035/00752 (EP,US);
G01N2035/0425 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/20] |
Précédent [2015/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | PROBENFLÄSCHCHEN-GREIFMODUL | [2021/09] | Anglais: | SAMPLE VIAL PICKING MODULE | [2021/09] | Français: | MODULE DE MANIPULATION DES FLACONS D'ÉCHANTILLONS | [2021/09] |
Précédent [2015/39] | Automatisches System zum Speichern, Abrufen und Verwalten von Proben mit einer optischen Lesevorrichtung | ||
Précédent [2015/39] | Automated system for storing, retrieving and managing samples with optical reading device | ||
Précédent [2015/39] | Système automatisé pour stocker, extraire et gérer des échantillons avec un dispositif de lecture optique | Procédure d'examen | 23.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/20] | 09.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.09.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M05) | 24.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.2021 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 28.01.2021 | 28.01.2021 | Date des procédures orales (annulées) | 03.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.07.2021 | Taxe de délivrance payée | 08.07.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.07.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP07717373.0 / EP2051810 | EP12189792.0 / EP2551016 | EP13186689.9 / EP2682189 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21184809.8 / EP3974840 | Opposition(s) | 19.05.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/30] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 07.04.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.04.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 25.04.2016 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 05.04.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.04.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 25.04.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 26.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 24.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 24.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 21.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 20.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2016 | 10   M06   Taxe payée le   26.02.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.01.2007 | AT | 18.08.2021 | CY | 18.08.2021 | CZ | 18.08.2021 | DK | 18.08.2021 | EE | 18.08.2021 | ES | 18.08.2021 | FI | 18.08.2021 | IT | 18.08.2021 | LT | 18.08.2021 | LV | 18.08.2021 | MC | 18.08.2021 | NL | 18.08.2021 | PL | 18.08.2021 | RO | 18.08.2021 | SE | 18.08.2021 | SI | 18.08.2021 | SK | 18.08.2021 | BG | 18.11.2021 | GR | 19.11.2021 | IS | 18.12.2021 | PT | 20.12.2021 | IE | 23.01.2022 | LU | 23.01.2022 | BE | 31.01.2022 | FR | 31.01.2022 | [2024/20] |
Précédent [2024/18] | HU | 23.01.2007 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
Précédent [2022/39] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/16] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/11] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | Citations: | Recherche | [A]US6588669 (CLAUS ARMIN [DE], et al) [A] 1-13 * figures 2-4 *; | [A]US2004005245 (WATSON LESLIE ROBERT [AU], et al) [A] 1-13 * figures 8a,8b * * paragraphs [0137] - [0138] *; | [A]US2005247790 (ITOH TERUAKI [JP]) [A] 1-13* figures 1-3 *; | [I]JP2005338938 (TSUBAKIMOTO CHAIN CO) [I] 1-13 * figures 1,2 * * paragraph [0001] * * paragraphs [0011] - [0014] * | par le demandeur | US6663334 | - JOHN COMLEY, "Compound Management in pursuit of sample integrity", DRUG DISCOVERY WORLD, (2005), pages 59 - 78 | US20060555621 |