EP3070538 - MECANISME D'AFFICHAGE RETROGRADE POUR MOUVEMENT HORLOGER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/38] | Mecanisme d'affichage retrograde pour mouvement horloger | ||
[2019/43] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.01.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.02.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.12.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nogerah SA Rue Emma-Kammacher 6 1217 Meyrin / CH | [2016/38] | Inventeur(s) | 01 /
WIEDERRECHT, Jean-Marc Chemin du Guillon 40 1233 Bernex / CH | 02 /
WIEDERRECHT, Laurent Chemin du Cercle 8 1213 Onex / CH | [2019/43] |
Précédent [2016/38] | 01 /
Wiederrecht, Jean-Marc Chemin du Guillon 40 1233 Bernex / CH | ||
02 /
Wiederrecht, Laurent Chemin du Cercle 8 1213 Onex / CH | Mandataire(s) | e-Patent SA Rue Saint-Honoré 1 Case postale 2510 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Précédent [2016/38] | e-Patent SA Rue Saint-Honoré 1 2000 Neuchâtel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 15159757.2 | 18.03.2015 | [2016/38] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3070538 | Date: | 21.09.2016 | Langue: | FR | [2016/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3070538 | Date: | 11.03.2020 | Langue: | FR | [2020/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.01.2016 | Classification | IPC: | G04B19/02, G04B19/08, G04B45/00 | [2016/38] | CPC: |
G04B45/0061 (EP);
G04B19/02 (EP);
G04B19/082 (EP);
G04B45/0007 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/17] |
Précédent [2016/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | RETROGRADER ANZEIGEMECHANISMUS FÜR UHRWERK | [2016/38] | Anglais: | RETROGRADE DISPLAY MECHANISM FOR A CLOCK MOVEMENT | [2016/38] | Français: | MECANISME D'AFFICHAGE RETROGRADE POUR MOUVEMENT HORLOGER | [2019/43] |
Précédent [2016/38] | Mecanisme d'affichage retrograde pour mouvement horloger | Procédure d'examen | 18.03.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.03.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/17] | 25.09.2017 | Observations des tiers | 03.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.05.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 26.11.2019 | 27.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2019 | Date des procédures orales (annulées) | 03.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 03.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.12.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.03.2015 | AL | 11.03.2020 | AT | 11.03.2020 | CY | 11.03.2020 | CZ | 11.03.2020 | DK | 11.03.2020 | EE | 11.03.2020 | ES | 11.03.2020 | FI | 11.03.2020 | HR | 11.03.2020 | IT | 11.03.2020 | LT | 11.03.2020 | LV | 11.03.2020 | MC | 11.03.2020 | MK | 11.03.2020 | MT | 11.03.2020 | NL | 11.03.2020 | PL | 11.03.2020 | RO | 11.03.2020 | RS | 11.03.2020 | SE | 11.03.2020 | SI | 11.03.2020 | SK | 11.03.2020 | SM | 11.03.2020 | TR | 11.03.2020 | IE | 18.03.2020 | LU | 18.03.2020 | BE | 31.03.2020 | FR | 11.05.2020 | BG | 11.06.2020 | GB | 11.06.2020 | NO | 11.06.2020 | GR | 12.06.2020 | IS | 11.07.2020 | PT | 05.08.2020 | DE | 01.10.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 18.03.2015 | |
AL | 11.03.2020 | ||
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
IE | 18.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
FR | 11.05.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
GB | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
DE | 01.10.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 18.03.2015 | |
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
IE | 18.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
FR | 11.05.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
GB | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
DE | 01.10.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 18.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
FR | 11.05.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
GB | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
DE | 01.10.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 18.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
GB | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
DE | 01.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 18.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
DE | 01.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 18.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
DE | 01.10.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 11.03.2020 | |
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 18.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
DE | 01.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | CZ | 11.03.2020 | |
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
LU | 18.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 11.03.2020 | |
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 11.03.2020 | |
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 11.03.2020 | |
NO | 11.06.2020 | Citations: | Recherche | [A]EP1134627 (DUBUIS ROGER MANUF SA [CH]) [A] 1-12 * paragraphs [0035] - [0052]; figures 1-12 *; | [A]CH702996 (RONDA AG [CH]) [A] 1-12 * paragraphs [0008] , [0 64] - [0066]; figures 1,4 *; | [A]CH705606 (HARTZBAND PAUL [US]) [A] 1-12 * paragraphs [0008] - [0017] - [0022] - [0025] *; | [A]US4421421 (BRADT GORDON E [US]) [A] 1-12 * column 3, line 61 - column 4, lines 1-3; figure 2 * | Examen | CH706767 | par le demandeur | CH694175 | CH143441 | EP0389739 |