08.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.08.2022 [2022/32] |
01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
24.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.07.2022 [2022/30] |
10.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.07.2022 [2022/28] |
03.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.07.2022 [2022/27] |
10.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.06.2021 [2021/23] |
30.04.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.06.2021 [2021/22] |
05.03.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.04.2021 [2021/14] |
26.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.03.2021 [2021/13] |
19.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.03.2021 [2021/12] |
12.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.03.2021 [2021/11] |
05.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.03.2021 [2021/10] |
29.01.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.03.2021 [2021/09] |
22.01.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.02.2021 [2021/08] |
15.01.2021 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 17.02.2021 [2021/07] |
25.12.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.01.2021 [2021/04] |
06.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.12.2020 [2020/50] |
30.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.12.2020 [2020/49] |
23.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.11.2020 [2020/48] |
16.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.11.2020 [2020/47] |
09.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.11.2020 [2020/46] |
02.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.11.2020 [2020/45] |
21.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.09.2020 [2020/39] |
14.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.09.2020 [2020/37] |
24.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.08.2020 [2020/35] |
07.02.2020 |
Délivrance (prévue) |
publié le 11.03.2020 [2020/11] |
04.02.2020 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
04.02.2020 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
03.02.2020 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
26.09.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
20.09.2019 |
Changement - inventeur |
publié le 23.10.2019 [2019/43] |
20.09.2019 |
Changement - titre français |
publié le 23.10.2019 [2019/43] |
23.07.2019 |
Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale |
|
19.05.2019 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
30.03.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.05.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
30.03.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.01.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
28.12.2017 |
Premier rapport d'examen |
|
18.10.2017 |
Nouvelle entrée: observations des tiers |
|
24.03.2017 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
24.03.2017 |
Requête en examen présentée |
publié le 26.04.2017 [2017/17] |
24.03.2017 |
Changement - Etats désignés |
publié le 26.04.2017 [2017/17] |
21.03.2017 |
Modification par le demandeur |
|
21.03.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
19.08.2016 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 21.09.2016 [2016/38] |
30.06.2016 |
Changement - mandataire |
|
20.03.2015 |
Changement - mandataire |
|