EP2927617 - DÉSHUMIDIFICATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.10.2020 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.07.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2015/41] | Inventeur(s) | 01 /
Jeon, Ilsoo IP Center, LG Electronics Inc., 51, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu 153-802 Seoul / KR | 02 /
Yoon, Sangyoun IP Center, LG Electronics Inc., 51, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu 153-802 Seoul / KR | 03 /
Roh, Eunhyeon IP Center, LG Electronics Inc., 51, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu 153-802 Seoul / KR | 04 /
Yoon, Sangjun IP Center, LG Electronics Inc., 51, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu 153-802 Seoul / KR | [2015/41] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2015/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15161875.8 | 31.03.2015 | [2015/41] | Numéro de priorité, date | KR20140038279 | 31.03.2014 Format original publié: KR 20140038279 | KR20140091352 | 18.07.2014 Format original publié: KR 20140091352 | [2015/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2927617 | Date: | 07.10.2015 | Langue: | EN | [2015/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2927617 | Date: | 25.12.2019 | Langue: | EN | [2019/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.08.2015 | Classification | IPC: | F24F13/20, F24F13/22, F24F1/02, F24F3/14, F24F11/00, G01F23/56, F24F11/30, F24F11/89 | [2019/27] | CPC: |
F24F1/0323 (EP,CN,US);
F24F3/14 (US);
F24F1/035 (EP,CN,US);
F24F1/0358 (EP,CN,US);
F24F11/30 (EP,CN,US);
F24F11/32 (EP,CN,US);
F24F11/89 (EP,CN,US);
F24F3/1405 (EP,CN,US);
G01F23/74 (EP,CN,US);
|
Précédent IPC [2015/41] | F24F13/20, F24F13/22, F24F1/02, F24F3/14, F24F11/00, F24F11/02, G01F23/56 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/20] |
Précédent [2015/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ENTFEUCHTER | [2015/41] | Anglais: | DEHUMIDIFIER | [2015/41] | Français: | DÉSHUMIDIFICATEUR | [2015/41] | Procédure d'examen | 30.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/41] | 05.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 12.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.11.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 28.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.03.2015 | AL | 25.12.2019 | AT | 25.12.2019 | CY | 25.12.2019 | CZ | 25.12.2019 | DK | 25.12.2019 | EE | 25.12.2019 | ES | 25.12.2019 | FI | 25.12.2019 | HR | 25.12.2019 | IT | 25.12.2019 | LT | 25.12.2019 | LV | 25.12.2019 | MC | 25.12.2019 | MK | 25.12.2019 | MT | 25.12.2019 | NL | 25.12.2019 | PL | 25.12.2019 | RO | 25.12.2019 | RS | 25.12.2019 | SE | 25.12.2019 | SI | 25.12.2019 | SK | 25.12.2019 | SM | 25.12.2019 | TR | 25.12.2019 | BG | 25.03.2020 | NO | 25.03.2020 | GR | 26.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | FR | 31.03.2020 | GB | 31.03.2020 | IE | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | LU | 31.03.2020 | IS | 25.04.2020 | PT | 20.05.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 31.03.2015 | |
AL | 25.12.2019 | ||
AT | 25.12.2019 | ||
CY | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
MT | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
GB | 31.03.2020 | ||
IE | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
LU | 31.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
GB | 31.03.2020 | ||
IE | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
LU | 31.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
IE | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
LU | 31.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
IE | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
LU | 31.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
LU | 31.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/49] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 25.12.2019 | |
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 25.12.2019 | |
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 25.03.2020 | Citations: | Recherche | [Y]US5156048 (DEFIGUEIREDO CARLOS L [US], et al) [Y] 2-8,13 * figure 8 *; | [XY]US5271237 (POPELKA ANDREW [US], et al) [X] 1,2 * the whole document * [Y] 3-14; | [Y]EP0669523 (SAUERMANN IND [FR]) [Y] 14 * abstract *; | [Y]KR20020096310 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [Y] 13 * abstract *; | [Y]CN1892122 (LG ELECTRONICS TIANJIN [CN]) [Y] 13* abstract *; | [Y]JP2012225774 (YAZAKI CORP) [Y] 2,4-13 * abstract * |