EP3081340 - MACHINE-OUTIL PORTATIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.09.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 28.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.09.2017 | Demande réputée retirée | publié le 11.10.2017 [2017/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HILTI Aktiengesellschaft Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan / LI | [2016/42] | Inventeur(s) | 01 /
Doberenz, Matthias Raiffeisenstrasse 25A 86916 Kaufering / DE | [2016/42] | Mandataire(s) | Hilti Aktiengesellschaft Corporate Intellectual Property Feldkircherstrasse 100 Postfach 333 9494 Schaan / LI | [2016/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15163321.1 | 13.04.2015 | [2016/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3081340 | Date: | 19.10.2016 | Langue: | DE | [2016/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.10.2015 | Classification | IPC: | B25D17/08 | [2016/42] | CPC: |
B25D17/088 (EP);
B25D2217/0042 (EP);
B25D2222/42 (EP);
B25D2250/105 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/42] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HANDWERKZEUGMASCHINE | [2016/42] | Anglais: | POWER TOOL | [2016/42] | Français: | MACHINE-OUTIL PORTATIVE | [2016/42] | Procédure dexamen | 20.04.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/41] | 29.05.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IY]US2003137114 (BAUMANN OTTO [DE], et al) [I] 1,4-9 * paragraphs [0005] - [0028]; figures 1-2 * [Y] 2,3; | [YA]EP0476387 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 2,3 * column 1, lines 19-25 * * column 2, line 9 - column 3, line 48; figures 1-4 * [A] 1,4-9; | [A]EP2492054 (HILTI AG [LI]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US2012315103 (AOKI YONOSUKE [JP]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US4690226 (SCHNIZLER ALBRECHT [DE], et al) [A] 1-9 * the whole document * |