EP2975204 - SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT POUR UNE PORTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.06.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.09.2021 [2021/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH Hans-Böckler-Strasse 21-27 73230 Kirchheim/Teck / DE | [2016/03] | Inventeur(s) | 01 /
Walddörfer, Dieter In den Sandäckern 3 73252 Lenningen / DE | [2016/03] | Mandataire(s) | Ruckh, Rainer Gerhard Patentanwaltskanzlei Ruckh Jurastraße 1 73087 Bad Boll / DE | [N/P] |
Précédent [2020/39] | Ruckh, Rainer Gerhard Patentanwalt Jurastrasse 1 73087 Bad Boll / DE | ||
Précédent [2016/03] | Ruckh, Rainer Gerhard Patentanwaltskanzlei RUCKH Jurastrasse 1 73087 Bad Boll / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15163618.0 | 15.04.2015 | [2016/03] | Numéro de priorité, date | DE201420103264U | 16.07.2014 Format original publié: DE 202014103264 U | [2016/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2975204 | Date: | 20.01.2016 | Langue: | DE | [2016/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2975204 | Date: | 23.09.2020 | Langue: | DE | [2020/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.2015 | Classification | IPC: | E05F15/668 | [2016/03] | CPC: |
E05F15/668 (EP);
E05Y2400/30 (EP);
E05Y2400/456 (EP);
E05Y2900/106 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [2020/39] |
Précédent [2016/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | ||
Précédent [2016/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ANTRIEBSSYSTEM FÜR EIN TOR | [2016/03] | Anglais: | DRIVE SYSTEM FOR A GATE | [2016/03] | Français: | SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT POUR UNE PORTE | [2016/03] | Procédure d'examen | 20.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/09] | 06.07.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.12.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.06.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 14.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]DE4339565 (HOERMANN KG VERKAUFSGES [DE]) [X] 1,6 * column 1, line 65 - column 4, line 40; figure 1 *[I] 7,11-15; | [XYI]DE102006006270 (MARANTEC ANTRIEB STEUERUNG [DE]) [X] 1,8,9 * paragraphs [0003] , [0004] , [0009] , [0010] , [0013] , [0017] * [Y] 2-5 [I] 10; | [Y]US2013321127 (WILDER STEVEN E [US], et al) [Y] 2-5 * paragraphs [0020] , [0021] * |