EP2945099 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DE PRÉSENCE DE CARACTÈRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.04.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.11.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Glory Ltd. 3-1 Shimoteno 1-chome Himeji-shi Hyogo 670-8567 / JP | [2015/47] | Inventeur(s) | 01 /
Goto, Masanori c/o GLORY LTD. 3-1, Shimoteno 1-chome Himeji-shi, Hyogo 670-8567 / JP | 02 /
Kuroiwa, Motoko c/o GLORY LTD. 3-1, Shimoteno 1-chome Himeji-shi, Hyogo 670-8567 / JP | [2015/47] | Mandataire(s) | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2015/47] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15164496.0 | 21.04.2015 | [2015/47] | Numéro de priorité, date | JP20140093397 | 30.04.2014 Format original publié: JP 2014093397 | [2015/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2945099 | Date: | 18.11.2015 | Langue: | EN | [2015/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2945099 | Date: | 05.06.2019 | Langue: | EN | [2019/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.10.2015 | Classification | IPC: | G06K9/20, G06K9/38, G06K9/40, G06K9/72, G06K9/62 | [2015/47] | CPC: |
G06V30/1916 (EP,US);
G06V30/268 (EP,US);
G06V30/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/25] |
Précédent [2015/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ZEICHENPRÄSENZBESTIMMUNGSSYSTEM UND ZEICHENPRÄSENZBESTIMUNGSVERFAHREN | [2015/47] | Anglais: | CHARACTER PRESENCE DETERMINATION SYSTEM AND CHARACTER PRESENCE DETERMINATION METHOD | [2015/47] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DE PRÉSENCE DE CARACTÈRES | [2015/47] | Procédure d'examen | 16.05.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.05.2016 | Requête en examen déposée [2016/25] | 18.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2018 | Date des procédures orales | 14.11.2018 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 19.11.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.2019 | Taxe de délivrance payée | 18.03.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.03.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.03.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.04.2015 | AL | 05.06.2019 | AT | 05.06.2019 | CY | 05.06.2019 | CZ | 05.06.2019 | DK | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | ES | 05.06.2019 | FI | 05.06.2019 | HR | 05.06.2019 | IT | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | MK | 05.06.2019 | MT | 05.06.2019 | NL | 05.06.2019 | PL | 05.06.2019 | RO | 05.06.2019 | RS | 05.06.2019 | SE | 05.06.2019 | SI | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | SM | 05.06.2019 | TR | 05.06.2019 | BG | 05.09.2019 | NO | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | IS | 05.10.2019 | PT | 07.10.2019 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 21.04.2015 | |
AL | 05.06.2019 | ||
AT | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
MT | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 05.06.2019 | |
CZ | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | Citations: | Recherche | [A]EP0220032 (PALANTIR CORP [US]) [A] 1-7 * figure 21 *; | [A]WO9117521 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 1-7 * abstract, figure 8, pages 15-21 *; | [A]US5933531 (LORIE RAYMOND AMAND [US]) [A] 1-7 * figure 5, column 5 section "Phase A" *; | [A]US2013259363 (OZAWA RYOHEI [JP], et al) [A] 1-7 * figure 19, paragraphs 3 and 103-104 *; | [A] - Burr Settles, "Active Learning Literature Survey", (20100126), URL: http://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf, (20151008), XP055219798 [A] 1-7 * figure 1 and 4; Section 2.2, paragraph 2 * * section 2.1 * | [A] - DUDA R ET AL, Pattern Classification, chapter 9: Algorithm-Independent Machine Learning, PATTERN CLASSIFICATION, NEW YORK, JOHN WILEY & SONS, US, PAGE(S) 453 - 515, (20010101), ISBN 978-0-471-05669-0, XP002472161 [A] 1-7 * section 9.5.3 * * figure 9.8, page 481, paragraph 2 * | [A] - CLAIRE MONTELEONI ET AL, "Practical Online Active Learning for Classification", CVPR '07. IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION; 18-23 JUNE 2007; MINNEAPOLIS, MN, USA, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20070601), ISBN 978-1-4244-1179-5, pages 1 - 8, XP031114667 [A] 1-7 * section 1 * | [A] - SAWAKI M ET AL, "TEXT-LINE EXTRACTION AND CHARACTER RECOGNITION OF DOCUMENT HEADLINES WITH GRAPHICAL DESIGNS USING COMPLEMENTARY SIMILARITY MEASURE", IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, IEEE COMPUTER SOCIETY, USA, (19981001), vol. 20, no. 10, doi:10.1109/34.722625, ISSN 0162-8828, pages 1103 - 1109, XP000800260 [A] 1-7 * section 4.2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/34.722625 | Examen | - David Cohn ET AL, "Improving Generalization with Active Learning* Editor", Machine Learning, (19940101), pages 201 - 221, URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00993277.pdf, XP055465858 | par le demandeur | JP2000306043 | WO2012120587 |