EP3113516 - DISPOSITIF AUDITIF ET PROCÉDÉ DE MISE À JOUR DES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ D'UN DISPOSITIF AUDITIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/01] | DISPOSITIF AUDITIF ET PROCÉDÉ DE MISE À JOUR D'UN DISPOSITIF AUDITIF | ||
[2022/32] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.04.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.12.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.07.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.04.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.07.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | [2023/22] |
Précédent [2017/46] | Pour tous les Etats désignés GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | ||
Précédent [2017/01] | Pour tous les Etats désignés GN ReSound A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | Inventeur(s) | 01 /
PEDERSEN, Brian Dam Baretten 79 DK-4100 Ringsted / DK | 02 /
VENDELBO, Allan Munk Lønborg alle 4 DK-2500 Valby / DK | [2017/01] | Mandataire(s) | GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | [2023/22] |
Précédent [2017/01] | COPA Copenhagen Patents Rosenørns Allé 1, 2nd floor 1970 Frederiksberg C / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 15175140.1 | 02.07.2015 | [2017/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3113516 | Date: | 04.01.2017 | Langue: | EN | [2017/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3113516 | Date: | 31.05.2023 | Langue: | EN | [2023/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.01.2016 | Classification | IPC: | H04R25/00 | [2017/01] | CPC: |
H04L9/0891 (EP);
H04L9/3247 (EP);
H04L9/3268 (EP);
H04R25/00 (EP);
H04R2225/55 (EP);
H04R25/55 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/33] |
Précédent [2017/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | HÖRGERÄT UND VERFAHREN ZUR AKTUALISIERUNG DER SICHERHEITSEINSTELLUNGEN EINES HÖRGERÄTES | [2022/32] | Anglais: | HEARING DEVICE AND METHOD OF UPDATING SECURITY SETTINGS OF A HEARING DEVICE | [2017/01] | Français: | DISPOSITIF AUDITIF ET PROCÉDÉ DE MISE À JOUR DES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ D'UN DISPOSITIF AUDITIF | [2022/32] |
Précédent [2017/01] | HÖRGERÄT UND VERFAHREN ZUR AKTUALISIERUNG EINES HÖRGERÄTES | ||
Précédent [2017/01] | DISPOSITIF AUDITIF ET PROCÉDÉ DE MISE À JOUR D'UN DISPOSITIF AUDITIF | Procédure d'examen | 02.07.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.07.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.07.2017 | Requête en examen déposée [2017/33] | 08.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.06.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 22.06.2022 | 22.06.2022 | Date des procédures orales (annulées) | 15.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 06.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.2023 | Taxe de délivrance payée | 14.04.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.04.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23168454.9 / EP4221258 | Opposition(s) | 01.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.05.2023 | CZ | 31.05.2023 | EE | 31.05.2023 | ES | 31.05.2023 | FI | 31.05.2023 | HR | 31.05.2023 | IT | 31.05.2023 | LT | 31.05.2023 | LV | 31.05.2023 | MC | 31.05.2023 | NL | 31.05.2023 | PL | 31.05.2023 | RO | 31.05.2023 | RS | 31.05.2023 | SE | 31.05.2023 | SI | 31.05.2023 | SK | 31.05.2023 | SM | 31.05.2023 | IE | 02.07.2023 | LU | 02.07.2023 | BE | 31.07.2023 | NO | 31.08.2023 | GR | 01.09.2023 | IS | 30.09.2023 | PT | 02.10.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/26] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
IT | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SI | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SI | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/18] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/14] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/52] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 31.05.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2005154889 (ASHLEY PAUL A [AU], et al) [A] 3,5,9,10,13,15* paragraph [0035] - paragraph [0040]; figures 2,3 *; | [I]EP2760225 (STARKEY LAB INC [US]) [I] 1-15 * paragraph [0011] - paragraph [0016] * * paragraphs [0017] , [0038] - paragraph [0042]; figure 1 *; | [A] - MENEZES A J ET AL, Handbook of Applied Cryptography , Key Management Techniques, HANDBOOK OF APPLIED CRYPTOGRAPHY; [CRC PRESS SERIES ON DISCRETE MATHEMATICES AND ITS APPLICATIONS], CRC PRESS, BOCA RATON, FL, US, PAGE(S) 542 - 590, (19970101), ISBN 978-0-8493-8523-0, XP002225610 [A] 1-15 * pages 576,578 - page 581; figure 13.10 * | Examen | US2006078124 | EP1763946 | US2012110333 | US2014229737 |