EP2962658 - MACHINE À COMMANDE NUMÉRIQUE POUR, NOTAMMENT, LA RÉALISATION DE COURONNNES DENTAIRES ET AUTRES PROTHÈSES DENTAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.10.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MECANUMERIC ZA Eco 2 Rieumas 81150 Marssac-sur-Tarn / FR | [2019/49] |
Précédent [2018/32] | Pour tous les Etats désignés Mecanumeric Zone d'Activités d'Albi-Fonlabour 81000 Albi / FR | ||
Précédent [2016/01] | Pour tous les Etats désignés Mecanumeric Lieu Dit Fonlabour 81036 Albi / FR | Inventeur(s) | 01 /
BAUX, Nicolas La Cavasié 81150 ROUFFIAC / FR | [2016/01] | Mandataire(s) | Ipside 6, Impasse Michel Labrousse 31100 Toulouse / FR | [2016/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15175486.8 | 06.07.2015 | [2016/01] | Numéro de priorité, date | FR20140056503 | 04.07.2014 Format original publié: FR 1456503 | [2016/01] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2962658 | Date: | 06.01.2016 | Langue: | FR | [2016/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2962658 | Date: | 11.12.2019 | Langue: | FR | [2019/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.2015 | Classification | IPC: | A61C13/00, A61C13/12, B23B31/107 | [2016/01] | CPC: |
B23B31/1071 (EP);
A61C13/0006 (EP);
A61C13/0022 (EP);
A61C13/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/32] |
Précédent [2016/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MASCHINE NUMERISCHER STEUERUNG, INSBESONDERE FÜR DIE HERSTELLUNG VON ZAHNKRONEN UND ANDEREN ZAHNPROTHESEN | [2016/01] | Anglais: | DIGITALLY CONTROLLED MACHINE FOR, IN PARTICULAR, THE PRODUCTION OF DENTAL CROWNS AND OTHER DENTAL PROSTHESES | [2016/01] | Français: | MACHINE À COMMANDE NUMÉRIQUE POUR, NOTAMMENT, LA RÉALISATION DE COURONNNES DENTAIRES ET AUTRES PROTHÈSES DENTAIRES | [2016/01] | Procédure d'examen | 28.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/32] | 21.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.07.2015 | AL | 11.12.2019 | CY | 11.12.2019 | CZ | 11.12.2019 | DK | 11.12.2019 | EE | 11.12.2019 | ES | 11.12.2019 | FI | 11.12.2019 | HR | 11.12.2019 | LT | 11.12.2019 | LV | 11.12.2019 | MC | 11.12.2019 | MK | 11.12.2019 | MT | 11.12.2019 | NL | 11.12.2019 | RO | 11.12.2019 | RS | 11.12.2019 | SE | 11.12.2019 | SI | 11.12.2019 | SK | 11.12.2019 | SM | 11.12.2019 | TR | 11.12.2019 | BG | 11.03.2020 | NO | 11.03.2020 | GR | 12.03.2020 | IS | 11.04.2020 | PT | 06.05.2020 | IE | 06.07.2020 | LU | 06.07.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 06.07.2015 | |
AL | 11.12.2019 | ||
CY | 11.12.2019 | ||
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
MC | 11.12.2019 | ||
MT | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
TR | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
IE | 06.07.2020 | ||
LU | 06.07.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
MC | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
IE | 06.07.2020 | ||
LU | 06.07.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
MC | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 11.12.2019 | |
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 11.12.2019 | |
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 11.12.2019 | |
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 11.12.2019 | |
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 11.12.2019 | |
LT | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 11.03.2020 | Citations: | Recherche | [A]US5013194 (WIENHOLD JAMES L [US]) [A] 1-15 * column 2, line 51 - column 4, line 66 * * figures 1-3,5 *; | [A]WO9605781 (DAHR ANDREAS [SE]) [A] 1-15 * page 4, line 15 - line 19 * * figure 1 *; | [AD]WO0236035 (FFW VENTURES AB [SE], et al) [AD] 1-15 * page 1, line 23 - line 26 * * page 5, line 3 - line 28 * * page 6, line 9 - line 18 * * page 7, line 18 - line 23 * * figure - *; | [A]US7140817 (PHILLIPS ALAN [US], et al) [A] 1-15 * column 3, line 31 - column 4, line 39 * * figures 2-6 *; | [AD]US2007111640 (BEM BRANKO [US], et al) [AD] 1-15 * paragraph [0025] - paragraph [0028] * * paragraph [0032] - paragraph [0034] ** figures 1,2,4,8,9 *; | [A]US2011098165 (TOMIOKA MITSUHIKO [JP], et al) [A] 1-15 * paragraph [0181] - paragraph [0189] * * paragraph [0200] - paragraph [0201] * * paragraph [0206] - paragraph [0223] * * figures 3-6,10-18 * | par le demandeur | EP0455853 | WO0236035 | US2007111640 |