EP2985103 - PROCÉDÉ POUR RECOMMENCER UN USINAGE PAR DÉCHARGE ÉLECTRIQUE À FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/07] | MACHINE À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE À FIL | ||
[2019/37] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.08.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba Oshino-mura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | [2016/07] | Inventeur(s) | 01 /
HASEGAWA, Yasuo c/o FANUC Corporation 3580, Shibokusa Aza-komanba, Oshino-mura Minamitsuru-gun, Yamanashi 401-0597 / JP | [2016/07] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP Bürkleinstrasse 10 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/07] | Ward, James Norman Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15176488.3 | 13.07.2015 | [2016/07] | Numéro de priorité, date | JP20140163926 | 11.08.2014 Format original publié: JP 2014163926 | [2016/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2985103 | Date: | 17.02.2016 | Langue: | EN | [2016/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.01.2016 | Classification | IPC: | B23H1/02, B23H7/04 | [2016/07] | CPC: |
B23H7/04 (EP,US);
B23H7/16 (US);
B23H1/02 (EP,US);
B23H2500/20 (EP,US);
G05B2219/45043 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/33] |
Précédent [2016/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM WIEDERAUFNEHMEN EINER DRAHTROSIONSBEARBEITUNG | [2019/37] | Anglais: | METHOD OF RESTARTING WIRE ELECTRIC DISCHARGE MACHINING | [2019/37] | Français: | PROCÉDÉ POUR RECOMMENCER UN USINAGE PAR DÉCHARGE ÉLECTRIQUE À FIL | [2019/37] |
Précédent [2016/07] | DRAHTEROSIONSMASCHINE | ||
Précédent [2016/07] | WIRE ELECTRIC DISCHARGE MACHINE | ||
Précédent [2016/07] | MACHINE À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE À FIL | Procédure dexamen | 06.07.2016 | Requête en examen déposée [2016/33] | 17.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.05.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 22.05.2019 | 22.05.2019 | Date des procédures orales (annulées) | 23.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 22.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.01.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/33] | 07.02.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US4338505 (KATSUBE HIDEO, et al) [AD] 1-4* abstract *; | [AD]JPH06277949 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [AD] 1-4 * abstract *; | [X]US2004030440 (MURAI MASAO [JP], et al) [X] 1-4 * sentence l, paragraph 2 * * paragraph [0042] * * paragraph [0067] * | par le demandeur | JPS5627741 | JPH01210221 | JPH06277949 |