EP2993365 - ENTRAINEMENT DE PROPULSEUR OMNIDIRECTIONNEL AVEC PALIER AXIAL ET PALIER LISSE RADIAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.04.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Renk Aktiengesellschaft Gögginger Strasse 73 86159 Augsburg / DE | [2016/10] | Inventeur(s) | 01 /
Welz, Dierk Podbielskistr. 77 30177 Hannover / DE | 02 /
Wenzel, Uwe Bischof-Wedekin-Straße 8 A 31135 Hildesheim / DE | 03 /
Mischak, Rainer Allerstr. 14 29323 Wietze / DE | [2016/10] | Mandataire(s) | Schlosser, Stefan MAN Energy Solutions SE Intellectual Property (FGLCI-AUG) Stadtbachstrasse 1 86153 Augsburg / DE | [2019/36] |
Précédent [2016/10] | Schlosser, Stefan MAN Diesel & Turbo SE Patentabteilung (FGLCI) Stadtbachstrasse 1 86153 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15178737.1 | 28.07.2015 | [2016/10] | Numéro de priorité, date | DE20141011845 | 08.08.2014 Format original publié: DE102014011845 | [2016/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2993365 | Date: | 09.03.2016 | Langue: | DE | [2016/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2993365 | Date: | 04.09.2019 | Langue: | DE | [2019/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.02.2016 | Classification | IPC: | F16C17/26, F16C17/10, F16C17/03, F16C23/04, B63H23/32, B63H5/125, F16C43/02 | [2016/10] | CPC: |
B63H23/321 (EP);
B63H5/125 (EP);
F16C17/02 (EP);
F16C17/26 (EP);
F16C23/045 (EP);
F16C33/26 (EP);
F16C43/02 (EP);
B63H2005/1258 (EP);
F16C17/04 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/36] |
Précédent [2016/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | PROPELLERGONDELANTRIEB MIT AXIALLAGER UND RADIALGLEITLAGER | [2016/10] | Anglais: | PROPELLER NACELLE DRIVE WITH AXIAL BEARING AND RADIAL SLIDING BEARING | [2016/10] | Français: | ENTRAINEMENT DE PROPULSEUR OMNIDIRECTIONNEL AVEC PALIER AXIAL ET PALIER LISSE RADIAL | [2016/10] | Procédure d'examen | 28.07.2016 | Requête en examen déposée [2016/36] | 13.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.04.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.07.2019 | Taxe de délivrance payée | 11.07.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.07.2015 | AL | 04.09.2019 | CY | 04.09.2019 | CZ | 04.09.2019 | DK | 04.09.2019 | EE | 04.09.2019 | HR | 04.09.2019 | LT | 04.09.2019 | LV | 04.09.2019 | MC | 04.09.2019 | MK | 04.09.2019 | MT | 04.09.2019 | NL | 04.09.2019 | PL | 04.09.2019 | RO | 04.09.2019 | RS | 04.09.2019 | SI | 04.09.2019 | SK | 04.09.2019 | SM | 04.09.2019 | TR | 04.09.2019 | BG | 04.12.2019 | NO | 04.12.2019 | GR | 05.12.2019 | IS | 05.01.2020 | PT | 06.01.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 28.07.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
TR | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 04.09.2019 | |
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.09.2019 | |
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.09.2019 | |
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 04.09.2019 | |
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 04.09.2019 | |
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 04.09.2019 | |
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 04.09.2019 | |
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | AL | 04.09.2019 | |
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 04.09.2019 | |
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/11] | HR | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | LT | 04.09.2019 | |
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 04.09.2019 | |
NO | 04.12.2019 | Citations: | Recherche | [A]GB191305619 (PARSONS CHARLES ALGERNON) [A] 7-9 * the whole document *; | [A]US3606505 (SATTERTHWAITE JAMES GLENN, et al) [A] 1-4 * the whole document *; | [A]DE2322972 (HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT) [A] 5,6 * page 3, paragraph 6 ** figure 2 *; | [IY]DE9408824U (ASUG GETRIEBEWERK DESSAU GMBH [DE]) [I] 1-4 * page 1, lines 5-9, 30-33 * * page 2, lines 1, 3-5, 21-23 * * page 3, line 26 - page 4, line 4 * * figure - * [Y] 7; | [XY]US2006063442 (TAYLOR DOUGLAS L [US], et al) [X] 8,9 * paragraphs [0001] , [00 5] , [0 26] , [0 27] , [0 30] - [0032] - [0 53] * * figures 2, 3, 4, 5a-5c, 7 * [Y] 7; | [AD]DE102008037677 (RENK AG [DE]) [AD] 1-9 * the whole document * | par le demandeur | DE102008037677 |